Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | Ejerskaber |
Den 2016-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2016-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2016-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2016-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Løgstørgade 35, 3. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2016-11-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2016-11-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-01 (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2016-11-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2016-11-30 fjernes Navne: SNOW INVEST IVS (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2016-11-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2016-11-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2016-11-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2016-11-30 fjernes Stiftere: Søren Buskbjerg Sneftrup (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2016-11-30 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2016-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2016-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-08-23 fjernes Direktion: Søren Buskbjerg Sneftrup (direktion) (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2015-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Løgstørgade 35, 3. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2015-01-01 tilføjes Direktion: Søren Buskbjerg Sneftrup (direktion) (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2015-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og eje anparter i andre selskaber. (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2015-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2015-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-01 (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2015-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2015-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2015-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2015-01-01 tilføjes Navne: SNOW INVEST IVS (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2015-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2015-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2015-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2015-01-01 tilføjes Stiftere: Søren Buskbjerg Sneftrup (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2015-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2015-01-01 tilføjes Vedtægter: 2015-01-01 (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2015-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2015-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2015-03-13 sletter virksomheden Ejerskaber: VÆKSTJURA IVS. (offentliggjort 2016-12-13)