Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Tegningsregel | Direktion | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2015-01-22 sletter virksomheden Ejerskaber: ApS af 25.01.13. (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2015-01-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Selskabet af 01.10.12 ApS. (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2017-07-03 sletter virksomheden Ejerskaber: Selskabet af 3. juli 2017 ApS. (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2019-05-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Hans Broges Gade 20, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-22 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-28 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-28 fjernes Kontaktoplysninger: Peter@ravbjerg.dk (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-28 fjernes Legale ejere: Jørgen Ravbjerg (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-28 fjernes Navne: RAVBJERG HOLDING ApS (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-28 fjernes Reelle ejere: Jørgen Ravbjerg (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-28 fjernes Stiftere: Jørgen Ravbjerg (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-17 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2018-11-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2018-11-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-09-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2018-08-29 fjernes Direktion: Jørgen Ravbjerg (adm. dir) (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hans Broges Gade 20, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2015-09-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Ingerslevs Plads 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2015-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ingerslevs Plads 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2015-01-22 tilføjes Direktion: Jørgen Ravbjerg (adm. dir) (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2015-01-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingselskab (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2015-01-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2015-01-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-22 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2015-01-22 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2015-01-22 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2015-01-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2015-01-22 tilføjes Kontaktoplysninger: Peter@ravbjerg.dk (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2015-01-22 tilføjes Legale ejere: Jørgen Ravbjerg (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2015-01-22 tilføjes Navne: RAVBJERG HOLDING ApS (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2015-01-22 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Ravbjerg (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2015-01-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2015-01-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2015-01-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2015-01-22 tilføjes Stiftere: Jørgen Ravbjerg (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2015-01-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2015-01-22 tilføjes Vedtægter: 2015-01-22 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2015-01-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2015-01-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-29)