Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Formål | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2015-02-02 sletter virksomheden Ejerskaber: BRDR. THYBO A/S. (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2018-03-02 sletter virksomheden Ejerskaber: BRDR. THYBO A/S. (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-08-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Brdr. Thybo Holding ApS. (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2023-04-27 tilføjes Revisor: Advosion, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-04-27 fjernes Revisor: Nexø Revision A/S (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-03-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-11-22 tilføjes Revisor: Nexø Revision A/S (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2022-11-22 fjernes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2021-12-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i Brdr. Thybo Holding ApS, almindelig formueanbringelse samt anden virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-12-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-12-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-12-06 tilføjes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2019-12-06 tilføjes Vedtægter: 2019-12-06 (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-12-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blishønedalen 21, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Blishønedalen 21, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blishønedalen 21, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Damgårdsvej 87, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2017-12-31 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-01-03)
Den 2017-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-01-03)
Den 2017-12-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Damgårdsvej 87, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2016-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Absalonsgade 5, 8700 Horsens (offentliggjort 2016-10-20)
Den 2016-02-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-01-26 tilføjes Legale ejere: Casper Mølgaard Hansen (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2015-01-26 tilføjes Reelle ejere: Casper Mølgaard Hansen (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2015-01-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Absalonsgade 5, 8700 Horsens (offentliggjort 2016-10-20)
Den 2015-01-16 tilføjes Direktion: Casper Mølgaard Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-01-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i Brdr. Thybo A/S, almindelig formueanbringelse samt anden virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2015-01-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-01-03)
Den 2015-01-16 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-16 tilføjes Navne: C. MØLGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2015-01-26)
Den 2015-01-16 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-16 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2015-01-16 tilføjes Stiftere: Casper Mølgaard Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-16 tilføjes Vedtægter: 2015-01-16 (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2015-01-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-01-26)
Den 2015-01-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)