Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jakob Møller Pedersen | 06.12.2016 | formand |
Mads Møller Pedersen | 19.02.2015 | bestyrelsesmedlem |
Rene Nørgaard | 19.02.2015 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Johan Berg Nielsen | 19.02.2015 | 01.10.2017 | bestyrelsesmedlem |
Morten Bradsted Nielsen | 19.02.2015 | 06.12.2016 | formand |
Jakob Møller Pedersen | 19.02.2015 | 05.12.2016 | bestyrelsesmedlem |