Sektion (alle) | |||||||
Dekret | Direktion | xbrl | Revisor | ||||
Kontaktoplysninger | Hjemmeside | Binavne | Navne | ||||
Vedtægter | Legale ejere | Reelle ejere | Tegningsregel | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-02-18 Statstidende Dekret
Den 2022-11-17 tilføjes Direktion: Charlotte Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2022-10-21 fjernes Direktion: Allan Frank Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-08-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-07-12 tilføjes Revisor: ReviGroup Invest ApS (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-07-12 fjernes Revisor: Sædding Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2021-09-22 tilføjes Revisor: Sædding Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2021-09-22 fjernes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-08-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-07-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-07 tilføjes Kontaktoplysninger: kolding@am-t.dk (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-06 fjernes Kontaktoplysninger: kolding@koepke-transport.dk (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-06 fjernes Hjemmeside: koepke-transport.dk (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2020-04-01 tilføjes Binavne: Køpke Transport ApS (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-04-01 tilføjes Navne: AM TRANSPORT ApS (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-04-01 tilføjes Vedtægter: 2020-04-01 (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-03-31 fjernes Binavne: BRDR. KØPKE TRANSPORT ApS (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-03-31 fjernes Navne: KØPKE TRANSPORT ApS (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-02-06 tilføjes Legale ejere: AM Holding Hunderup ApS (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2020-02-06 fjernes Legale ejere: JØRN KØPKE HOLDING ApS (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2020-02-06 tilføjes Reelle ejere: Allan Frank Madsen (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2020-02-06 fjernes Reelle ejere: Jørn Hedegaard Køpke (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2020-02-06 fjernes Direktion: Jørn Hedegaard Køpke (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-01-24 tilføjes Direktion: Allan Frank Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2020-01-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-24 tilføjes Vedtægter: 2020-01-24 (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-01-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Albuen 54, 6000 Kolding (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Albuen 54, 6000 Kolding (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Albuen 54, 6000 Kolding (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-06-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejlevej 150, 6000 Kolding (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-06-21 tilføjes Hjemmeside: koepke-transport.dk (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2018-06-21 tilføjes Kontaktoplysninger: kolding@koepke-transport.dk (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-04-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-10 tilføjes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2016-06-10 fjernes Revisor: ROESGAARD A/S (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-03-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-01-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive vognmandsforretning og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-27 tilføjes Navne: KØPKE TRANSPORT ApS (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2015-01-26 fjernes Navne: BRDR. KØPKE TRANSPORT ApS (offentliggjort 2015-01-27)
Den 2015-01-19 tilføjes Navne: BRDR. KØPKE TRANSPORT ApS (offentliggjort 2015-01-27)
Den 2015-01-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2015-01-27 tilføjes Vedtægter: 2015-01-27 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2015-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlevej 150, 6000 Kolding (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2015-01-19 tilføjes Binavne: BRDR. KØPKE TRANSPORT ApS (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2015-01-19 tilføjes Direktion: Jørn Hedegaard Køpke (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-01-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-19 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2015-01-26)
Den 2015-01-19 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-19 tilføjes Legale ejere: JØRN KØPKE HOLDING ApS (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2015-01-19 tilføjes Reelle ejere: Jørn Hedegaard Køpke (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2015-01-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2015-01-19 tilføjes Revisor: ROESGAARD A/S (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2015-01-19 tilføjes Stiftere: Jørn Hedegaard Køpke (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-01-26)
Den 2015-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)