Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2017-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Odensegade 6, 1. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-19 fjernes Direktion: Tobias Ehlig Høtoft (direktion) (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-23 (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-19 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-19 fjernes Kontaktoplysninger: mail@tobiasehlig.dk (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-19 fjernes Legale ejere: TOBIAS EHLIG ApS (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-19 fjernes Navne: SAFEBIKE ApS (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-19 fjernes Reelle ejere: Tobias Ehlig Høtoft (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-19 fjernes Stiftere: TOBIAS EHLIG ApS (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-06-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-01-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Odensegade 6, 1. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2015-01-23 tilføjes Direktion: Tobias Ehlig Høtoft (direktion) (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2015-01-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at sælge cykel-produkter via internettet (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2015-01-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2015-01-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-23 (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2015-01-23 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2015-01-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2015-01-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2015-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@tobiasehlig.dk (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2015-01-23 tilføjes Legale ejere: TOBIAS EHLIG ApS (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2015-01-23 tilføjes Navne: SAFEBIKE ApS (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2015-01-23 tilføjes Reelle ejere: Tobias Ehlig Høtoft (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2015-01-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2015-01-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2015-01-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2015-01-23 tilføjes Stiftere: TOBIAS EHLIG ApS (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2015-01-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2015-01-23 tilføjes Vedtægter: 2015-01-23 (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2015-01-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2015-01-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-19)