Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | ||||
Hovedbranche | Formål | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-09-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2024-09-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2024-09-12 Statstidende Dekret
Den 2024-08-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2024-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2024-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-21 fjernes Direktion: Mette Lise Torp Bisgaard (direktør) (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2023-07-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Knagevej 8, 4990 Sakskøbing (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovvænget 5, 3630 Jægerspris (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-29 tilføjes Hjemmeside: www.fantasmus.com (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-28 fjernes Hjemmeside: Www.fantasmus.com (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-06-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvænget 5, 3630 Jægerspris (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2017-12-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovvejen 43, 4050 Skibby (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2017-12-05 tilføjes Hjemmeside: Www.fantasmus.com (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2017-12-05 tilføjes Kontaktoplysninger: Info@fantasmus.com (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2017-12-05 tilføjes Legale ejere: Claus Brusen (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2017-12-05 tilføjes Reelle ejere: Claus Brusen (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2017-06-27 tilføjes Reelle ejere: Mette Lise Torp Bisgaard (offentliggjort 2017-07-27)
Den 2017-06-27 fjernes Direktion: Claus Brusen (direktør) (offentliggjort 2017-07-27)
Den 2017-06-27 fjernes Legale ejere: Claus Brusen (offentliggjort 2017-07-27)
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-19 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-09-14 (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2016-09-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2016-09-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2016-09-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2016-09-09 tilføjes Direktion: Claus Brusen (direktør) (offentliggjort 2017-07-27)
Den 2016-09-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2016-09-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-08-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2016-08-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-08-12 fjernes Direktion: Claus Brusen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-03-01 tilføjes Hovedbranche: Kunsthandel og gallerivirksomhed (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2015-02-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2015-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvejen 43, 4050 Skibby (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2015-01-13 tilføjes Direktion: Claus Brusen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-01-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed såvel nationalt som internationalt med kuratering af kunstudstillinger, kunstbogsproduktion, salg og formidling af kunst, beklædning, interiør samt at udøve enhver aktivitet, der efter ledelsens skøn er forbundet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2015-01-13 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-13 tilføjes Legale ejere: Claus Brusen, Mette Lise Torp Bisgaard (offentliggjort 2017-07-27)
Den 2015-01-13 tilføjes Navne: FANTASMUS ApS (offentliggjort 2015-01-22)
Den 2015-01-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-13 tilføjes Stiftere: Mette Lise Torp Bisgaard, Claus Brusen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2015-01-13 tilføjes Vedtægter: 2015-01-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-01-22)
Den 2015-01-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-12)