Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2016-12-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2016-12-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2016-12-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2016-12-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Abel Cathrines Gade 26, 1654 København V (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2016-12-27 fjernes Direktion: Robert Daniel Nagy (adm. dir) (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2016-12-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2016-12-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-20 (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2016-12-27 fjernes Hovedbranche: Kommunikationsdesign og grafisk design (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2016-12-27 fjernes Legale ejere: ROBERT DANIEL NAGY HOLDING IVS (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2016-12-27 fjernes Navne: ROBERT DANIEL NAGY IVS (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2016-12-27 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2016-12-27 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2016-12-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2016-12-27 fjernes Stiftere: Robert Daniel Nagy (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2016-12-27 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2016-10-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-27 tilføjes Hovedbranche: Kommunikationsdesign og grafisk design (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2015-01-26 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-01-29)
Den 2015-01-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-01-29)
Den 2015-01-27 tilføjes Legale ejere: ROBERT DANIEL NAGY HOLDING IVS (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2015-01-20 tilføjes Direktion: Robert Daniel Nagy (adm. dir) (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2015-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2015-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-20 (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2015-01-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2015-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-19 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Abel Cathrines Gade 26, 1654 København V (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2015-01-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive design-, service-, kommunikationsvirksomhed og rådgivning, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2015-01-19 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2015-01-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2015-01-19 tilføjes Navne: ROBERT DANIEL NAGY IVS (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2015-01-19 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2015-01-19 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2015-01-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2015-01-19 tilføjes Stiftere: Robert Daniel Nagy (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2015-01-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2015-01-19 tilføjes Vedtægter: 2015-01-19 (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2015-01-19 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-03-15)