Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Vedtægter | ||||
Direktion | Formål | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2015-02-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: QUALIMEDICS A/S. (offentliggjort 2015-02-04)
Den 2022-10-26 tilføjes Revisor: DANSK REVISION HOLBÆK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-10-26 fjernes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-03-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bistrup Hegnsvej 7, 3460 Birkerød (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2017-08-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Steen Blichers Vej 1, 4. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2017-08-23 tilføjes Kontaktoplysninger: tk@iom.dk (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2016-03-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-09-30 (offentliggjort 2015-11-26)
Den 2015-11-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-11-26)
Den 2015-11-18 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-11-26)
Den 2015-11-18 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-11-26)
Den 2015-11-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-11-26)
Den 2015-11-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-11-26)
Den 2015-11-18 tilføjes Vedtægter: 2015-11-18 (offentliggjort 2015-11-30)
Den 2015-01-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Steen Blichers Vej 1, 4. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2015-01-20 tilføjes Direktion: Katrine Flindt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-01-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte at eje kapitalandele. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-11-26)
Den 2015-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-20 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-01-20)
Den 2015-01-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-20 tilføjes Legale ejere: Katrine Flindt, Tom Allan Jensen Kirkebæk (offentliggjort 2015-01-21)
Den 2015-01-20 tilføjes Navne: KATALYST HOLDING ApS (offentliggjort 2015-01-20)
Den 2015-01-20 tilføjes Reelle ejere: Katrine Flindt, Tom Allan Jensen Kirkebæk (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2015-01-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-11-26)
Den 2015-01-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-11-26)
Den 2015-01-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2015-01-20 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2015-01-20 tilføjes Stiftere: Tom Allan Jensen Kirkebæk, Katrine Flindt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-20 tilføjes Vedtægter: 2015-01-20 (offentliggjort 2015-11-30)
Den 2015-01-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-01-20)
Den 2015-01-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)