Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Tegningsregel | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Legale ejere | Reelle ejere | Bibranche | ||||
Hovedbranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Køge Landevej 752, 2660 Brøndby Strand (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Åsvinget 24, 2. th., 2665 Vallensbæk Strand (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2022-05-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2019-01-07 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2019-01-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2019-01-07 tilføjes Navne: TOTAL IT ApS (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2019-01-06 fjernes Navne: TOTAL IT IVS (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2019-01-07 tilføjes Vedtægter: 2019-01-07 (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2019-01-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2019-01-06 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2019-01-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-27 tilføjes Legale ejere: Morten Hansen (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2015-11-27 tilføjes Reelle ejere: Morten Hansen (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2015-08-04 tilføjes Bibranche: Selvstændigt udøvende scenekunstnere (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2015-08-04 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2015-08-03 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2015-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åsvinget 24, 2. th., 2665 Vallensbæk Strand (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2015-01-09 tilføjes Direktion: Morten Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-01-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive IT-virksomhed og aktiviteter i tilknytning hertil, tillige med musikarrangementer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2015-01-09 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2015-01-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-09 tilføjes Navne: TOTAL IT IVS (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2015-01-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-09 tilføjes Stiftere: Morten Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-09 tilføjes Tegningsregel: Iværksætterselskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2015-01-09 tilføjes Vedtægter: 2015-01-09 (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2015-01-09 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2015-01-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)