Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2015-01-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CHR. JØRGENSEN ApS. (offentliggjort 2015-01-21)
Den 2023-04-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CJ Ejendomsselskab 2023 ApS. (offentliggjort 2023-04-21)
Den 2023-03-23 tilføjes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2023-03-23 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2023-03-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-04-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-04-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høbjergvej 5, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2020-03-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Dyssegårdsvej 86, 2870 Dyssegård (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2020-03-09 tilføjes Kontaktoplysninger: cdj@cj1.dk (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2019-03-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dyssegårdsvej 86, 2870 Dyssegård (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2015-01-15 tilføjes Direktion: Christian Dan Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-01-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2015-01-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-15 tilføjes Legale ejere: Christian Dan Jørgensen (offentliggjort 2015-01-21)
Den 2015-01-15 tilføjes Navne: CJ HOLDING 2015 ApS (offentliggjort 2015-01-20)
Den 2015-01-15 tilføjes Reelle ejere: Christian Dan Jørgensen (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2015-01-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2015-01-15 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2015-01-15 tilføjes Stiftere: Christian Dan Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-15 tilføjes Vedtægter: 2015-01-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-01-20)
Den 2015-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)