Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Revisor | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2015-01-22 sletter virksomheden Ejerskaber: TAG Ejendomme ApS. (offentliggjort 2016-02-26)
Den 2016-02-24 sletter virksomheden Ejerskaber: TAG Holding ApS. (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2024-06-14 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2024-06-14 fjernes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2024-01-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Veddelev Bygade 44, 4000 Roskilde (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Farimagsvej 22, 4700 Næstved (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2022-11-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-07-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Farimagsvej 22, 4700 Næstved (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2022-07-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 4, 4000 Roskilde (offentliggjort 2022-07-31)
Den 2021-12-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 4, 4000 Roskilde (offentliggjort 2022-07-31)
Den 2021-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 4, 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 4, 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-03-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Allehelgensgade 3, 4000 Roskilde (offentliggjort 2020-03-28)
Den 2020-03-28 tilføjes Kontaktoplysninger: ag@tag-holding.dk (offentliggjort 2020-03-28)
Den 2019-12-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Allehelgensgade 3, 4000 Roskilde (offentliggjort 2020-03-28)
Den 2018-04-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Hersegade 20, st., 4000 Roskilde (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2017-12-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hersegade 20, st., 4000 Roskilde (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2017-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksborgvej 203, 4000 Roskilde (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-03-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksborgvej 203, 4000 Roskilde (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-03-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksborgvej 203, 4000 Roskilde (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2016-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksborgvej 203, 4000 Roskilde (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2016-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksborgvej 203, 4000 Roskilde (offentliggjort 2016-12-14)
Den 2016-12-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksborgvej 203, 4000 Roskilde (offentliggjort 2016-12-14)
Den 2015-01-09 tilføjes Direktion: Annizette Therbo (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-01-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er som holdingselskab at eje og besidde kapitalandele i danske og udenlandske selskaber og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2015-01-09 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-09 tilføjes Legale ejere: Annizette Therbo (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2015-01-09 tilføjes Navne: MAC G ApS (offentliggjort 2015-01-20)
Den 2015-01-09 tilføjes Reelle ejere: Annizette Therbo (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2015-01-09 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-09 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2015-01-09 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2015-01-09 tilføjes Stiftere: Annizette Therbo (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-09 tilføjes Vedtægter: 2015-01-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-01-20)
Den 2015-01-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)