Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tristian Maximilijan Konstantin Sommer | 22.09.2016 | 30.08.2017 | direktør |
Tristian Maximilijan Konstantin Sommer | 16.04.2016 | 19.08.2016 | adm. dir |
Peder Nedergaard Nielsen | 08.01.2015 | 16.04.2016 | adm. dir |
Tristian Maximilijan Konstantin Sommer | 08.01.2015 | 15.04.2016 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tristian Maximilijan Konstantin Sommer | 08.01.2015 | 19.08.2016 | bestyrelse |
Peder Nedergaard Nielsen | 08.01.2015 | 19.08.2016 | bestyrelse |
Peter Rohde Andersen | 08.01.2015 | 19.08.2016 | formand |