Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Tegningsregel | ||||
Bestyrelse | Bibranche | Hovedbranche | Vedtægter | ||||
Direktion | Navne | Legale ejere | Revisor | ||||
Årsbeskæftigelse | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Hvidhvask | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2017-06-15 sletter virksomheden Ejerskaber: PKB MCV ApS. (offentliggjort 2017-07-04)
Den 2023-09-30 tilføjes Reelle ejere: Ivar Erik Tollefsen (offentliggjort 2023-11-30)
Den 2023-09-29 fjernes Reelle ejere: Ivar Erik Tollefsen (offentliggjort 2023-11-30)
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-06 fjernes Reelle ejere: Ninja Tollefsen (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2022-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Petri Passage 5, 3. th., 1165 København K (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvilehøjvej 20, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-12-06 tilføjes Reelle ejere: Ninja Tollefsen, Ivar Erik Tollefsen (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvilehøjvej 20, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2021-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvilehøjvej 20, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve, eje, sælge og udleje ejendomme samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-12-20 tilføjes Hjemmeside: www.Heimstaden.dk (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-12-20 tilføjes Kontaktoplysninger: adm@heimstaden.dk (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-12-15 tilføjes Bestyrelse: Henrik Lildballe (formand) (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-12-15 fjernes Bestyrelse: Helge Krogsbøl (formand) (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-12-14 fjernes Bestyrelse: Henrik Lildballe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-12-15 tilføjes Bibranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2021-12-27)
Den 2021-12-14 fjernes Bibranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2021-12-27)
Den 2021-12-15 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2021-12-27)
Den 2021-12-14 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2021-12-27)
Den 2021-12-15 tilføjes Vedtægter: 2021-12-15 (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-05-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvilehøjvej 20, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-01-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Unsbjergvej 2, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje, udvikle og sælge eller udleje fast ejendom (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-01-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen alene eller af et direktionsmedlem og et bestyrelsesmedlem i forening (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-01-15 tilføjes Bestyrelse: Henrik Lildballe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-01-15 fjernes Bestyrelse: Johan Anders Lundkvist (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-15 tilføjes Direktion: Michael Byrgesen Hansen (direktør) (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-15 fjernes Direktion: Hans Rikard Henriksson (direktør) (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-15 tilføjes Navne: Heimstaden Silkeborg ApS (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-14 fjernes Navne: N6 Silkeborg ApS (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-15 tilføjes Vedtægter: 2021-01-15 (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2020-09-14 tilføjes Bestyrelse: Michael Visby Berthelsen (formand) (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2020-08-27 fjernes Bestyrelse: John Fredrik Jonsson (formand) (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-06-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-06-11 tilføjes Bestyrelse: Hans Rikard Henriksson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2018-06-11 fjernes Bestyrelse: Stefan Leif Albinsson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-07-12)
Den 2018-06-11 tilføjes Direktion: Hans Rikard Henriksson (direktør) (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2018-06-11 fjernes Direktion: Stefan Leif Albinsson (direktør) (offentliggjort 2018-07-12)
Den 2018-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Unsbjergvej 2, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2018-05-01 tilføjes Bestyrelse: Stefan Leif Albinsson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-07-12)
Den 2018-05-01 tilføjes Direktion: Stefan Leif Albinsson (direktør) (offentliggjort 2018-07-12)
Den 2018-05-01 fjernes Direktion: Poul Konrad Beck (direktør) (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-05-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er, direkte eller indirekte, at drive virksomhed ved køb og salg af fast ejendom, administration og forvaltning af fast ejendom samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2018-05-01 tilføjes Legale ejere: Heimstaden Green ApS (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-05-01 fjernes Legale ejere: GMB & Co Holding ApS (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-05-01 tilføjes Navne: N6 Silkeborg ApS (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2018-05-01 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-05-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-05-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening, af en direktør og ét bestyrelsesmedlem i forening eller af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2018-05-01 tilføjes Vedtægter: 2018-05-01 (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2018-05-01 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-05-01 fjernes Kontaktoplysninger: birchgm@birchgm.dk (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-05-01 fjernes Reelle ejere: Poul Konrad Beck, René Birch (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Sortenborgvej 2, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-30 fjernes Hjemmeside: www.birchbolig.dk (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-30 fjernes Navne: Birch & Co ApS (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sortenborgvej 2, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-03-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestervang 6, 8882 Fårvang (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-03-05 tilføjes Hjemmeside: www.birchbolig.dk (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-03-05 tilføjes Kontaktoplysninger: birchgm@birchgm.dk (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-02-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2018-12-31 (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2017-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2017-10-01 (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2017-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2017-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2017-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-31 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2017-08-31 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-02-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-12-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-01 tilføjes Bibranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2021-12-27)
Den 2016-09-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2016-06-02 tilføjes Legale ejere: GMB & Co Holding ApS (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2016-06-01 fjernes Legale ejere: René GMB Holding ApS, PKB HOLDING II ApS (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2016-06-02 tilføjes Reelle ejere: Poul Konrad Beck, René Birch (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2015-04-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestervang 6, 8882 Fårvang (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2015-04-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Lendumvej 77, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2015-04-10)
Den 2015-04-10 tilføjes Direktion: Poul Konrad Beck (direktør) (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2015-04-10 fjernes Direktion: Troels Christian Vejby (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-04-10 tilføjes Legale ejere: René GMB Holding ApS, PKB HOLDING II ApS (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2015-04-09 fjernes Legale ejere: BOLIGLAND FREDERIKSHAVN ApS (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2015-04-10 tilføjes Navne: Birch & Co ApS (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2015-04-09 fjernes Navne: TEGLVÆRKSGRUNDEN ApS (offentliggjort 2015-04-10)
Den 2015-04-10 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2015-04-10 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-04-10)
Den 2015-04-10 tilføjes Vedtægter: 2015-04-10 (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2015-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lendumvej 77, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2015-04-10)
Den 2015-01-12 tilføjes Direktion: Troels Christian Vejby (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-01-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er opførelse og salg og udlejning af fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2015-01-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-09-30 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-01-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-12 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-01-12 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2021-12-27)
Den 2015-01-12 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-01-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-01-12 tilføjes Legale ejere: BOLIGLAND FREDERIKSHAVN ApS (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2015-01-12 tilføjes Navne: TEGLVÆRKSGRUNDEN ApS (offentliggjort 2015-04-10)
Den 2015-01-12 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2015-01-12 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2015-01-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2015-01-12 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-04-10)
Den 2015-01-12 tilføjes Stiftere: BOLIGLAND FREDERIKSHAVN ApS (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-01-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2015-01-12 tilføjes Vedtægter: 2015-01-12 (offentliggjort 2015-04-10)
Den 2015-01-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-01-20)
Den 2015-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-18)