Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revisor | ||||
Hovedbranche | Revision fravalgt | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kompagnistræde 41, 1., 1208 København K (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2024-04-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Heisesvej 6, 7100 Vejle (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2015-02-02 sletter virksomheden Ejerskaber: RITTER OG JENSEN MARKETING ApS. (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2015-10-21 sletter virksomheden Ejerskaber: Vibe & Partner ApS. (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2016-08-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Salgshus Nordjylland ApS. (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2016-10-13 sletter virksomheden Ejerskaber: Onstrato ApS. (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2018-02-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Onstrato ApS. (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2018-04-09 sletter virksomheden Ejerskaber: Sport 'n' Charity ApS. (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2020-08-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Performance Consulting ApS. (offentliggjort 2020-08-13)
Den 2020-08-28 sletter virksomheden Ejerskaber: Grow Energy International Holding ApS. (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-26 sletter virksomheden Ejerskaber: Grow Energy International Holding ApS. (offentliggjort 2023-11-09)
Den 2021-10-13 sletter virksomheden Ejerskaber: SupportStop ApS. (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2023-11-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Grow Energy International Holding ApS. (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2023-12-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Grow Energy International Holding ApS. (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2023-07-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-29 tilføjes Revisor: ALBJERG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-06-29 fjernes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2021-07-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Heisesvej 6, 7100 Vejle (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2017-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Byskov Alle 36, 1. th., 4200 Slagelse (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-06-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-20)
Den 2016-12-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-20)
Den 2016-12-21 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2016-06-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-01-19 tilføjes Legale ejere: Magnus Phister Ritter (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2015-01-19 tilføjes Reelle ejere: Magnus Phister Ritter (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2015-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Byskov Alle 36, 1. th., 4200 Slagelse (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2015-01-17 tilføjes Direktion: Magnus Phister Ritter (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-01-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2015-01-17 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-17 tilføjes Navne: MPR HOLDING ApS (offentliggjort 2015-01-19)
Den 2015-01-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-20)
Den 2015-01-17 tilføjes Stiftere: Magnus Phister Ritter (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-17 tilføjes Vedtægter: 2015-01-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-01-19)
Den 2015-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)