Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Hvidhvask | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2017-04-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-04-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-04-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-04-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 17, 1620 København V (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-04-06 fjernes Direktion: Thomas Rudbeck (adm. dir) (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-04-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-04-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-15 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-04-06 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-04-06 fjernes Kontaktoplysninger: admin@halconsult.dk (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-04-06 fjernes Legale ejere: H.A.L. HOLDING ApS, BOBHUND ApS, NFS holding aps (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-04-06 fjernes Navne: BRAGESGADE 10 ApS (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-04-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-04-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-04-06 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-04-06 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-04-06 fjernes Stiftere: Nikolaj Frederik Schmidt, H.A.L. HOLDING ApS, BOBHUND ApS (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-04-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-06 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-06 fjernes Revisor: DANSK REVISION ÅRHUS, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-03-07)
Den 2017-02-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 17, 1620 København V (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2016-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 17, 1620 København V (offentliggjort 2016-11-13)
Den 2016-11-13 tilføjes Kontaktoplysninger: admin@halconsult.dk (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2016-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 17, 1620 København V (offentliggjort 2016-11-13)
Den 2016-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Amager Landevej 119, 2770 Kastrup (offentliggjort 2016-10-09)
Den 2016-10-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2016-06-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-21 tilføjes Legale ejere: NFS holding aps (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2015-05-20 fjernes Legale ejere: Nikolaj Frederik Schmidt (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-22 tilføjes Direktion: Thomas Rudbeck (adm. dir) (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2015-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amager Landevej 119, 2770 Kastrup (offentliggjort 2016-10-09)
Den 2015-01-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed ved udvikling og udlejning af ejendomme samt anden relateret virksomhed. (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2015-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2015-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-15 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2015-01-15 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2015-01-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2015-01-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2015-01-15 tilføjes Legale ejere: Nikolaj Frederik Schmidt, H.A.L. HOLDING ApS, BOBHUND ApS (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-01-15 tilføjes Navne: BRAGESGADE 10 ApS (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2015-01-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2015-01-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2015-01-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2015-01-15 tilføjes Revisor: MUNK & IVERSEN ApS, DANSK REVISION ÅRHUS, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-09-02)
Den 2015-01-15 fjernes Revisor: MUNK & IVERSEN ApS (offentliggjort 2015-09-02)
Den 2015-01-15 tilføjes Stiftere: Nikolaj Frederik Schmidt, H.A.L. HOLDING ApS, BOBHUND ApS (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2015-01-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen, bestående af 1-3 personer. Hver direktør kan tegne selskabet. (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2015-01-15 tilføjes Vedtægter: 2015-01-15 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2015-01-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2015-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-16)