Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Dan Ravn | 29.05.2022 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Møller Jalking | 01.03.2022 | 29.05.2022 | adm. dir |
Steen Lykke | 31.12.2021 | 28.02.2022 | direktør |
Mogens Hagelskær | 02.03.2015 | 31.12.2021 | direktør |
Hans Henrik Banke | 18.12.2014 | 02.03.2015 | direktør |