Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Revisor | Binavne | Navne | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-23 tilføjes Bestyrelse: Mikkel Thøfner (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2023-11-23 fjernes Bestyrelse: Lisa Dam (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2023-11-23 tilføjes Direktion: Michael Allan Tang (direktør) (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2023-11-23 fjernes Direktion: Lisa Dam (adm. dir.) (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2023-09-15 tilføjes Legale ejere: Mikkel Thøfner Holding ApS (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2023-09-15 fjernes Legale ejere: Lisa Dam Holding ApS (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2023-09-15 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Thøfner (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2023-09-15 fjernes Reelle ejere: Lisa Dam (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2023-06-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-17 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab, Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-04-11)
Den 2021-05-17 fjernes Revisor: V & CO STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2022-04-11)
Den 2021-05-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-03 tilføjes Bestyrelse: Lisa Dam (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2020-02-03 fjernes Bestyrelse: Keld Abildgaard (formand) (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2020-02-03 tilføjes Binavne: EDC Bagsværd ApS (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2020-02-02 fjernes Binavne: EDC Michael Tang Bagsværd ApS (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2020-02-03 tilføjes Direktion: Lisa Dam (adm. dir.) (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2020-02-03 fjernes Direktion: Tina Ortmann Abildgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2020-02-03 tilføjes Navne: EDC Michael Tang Bagsværd ApS (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2020-02-02 fjernes Navne: EDC Hjort Bagsværd ApS (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2020-02-03 tilføjes Vedtægter: 2020-02-03 (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2020-01-01 tilføjes Legale ejere: Lisa Dam Holding ApS, M. TANG HOLDING ApS (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2020-01-01 fjernes Legale ejere: EJENDOMSMÆGLERSELSKABET HJORT PARTNERE ApS (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2020-01-01 tilføjes Reelle ejere: Lisa Dam, Michael Allan Tang (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2020-01-01 fjernes Reelle ejere: Tina Ortmann Abildgaard (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-19 tilføjes Revisor: V & CO STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2022-04-11)
Den 2018-11-19 fjernes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab, Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bagsværd Hovedgade 172, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2018-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Bagsværd Hovedgade 172, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-08-01 tilføjes Legale ejere: EJENDOMSMÆGLERSELSKABET HJORT PARTNERE ApS (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2018-08-01 fjernes Legale ejere: EDC MICHAEL TANG VÆRLØSE ApS (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-01 tilføjes Reelle ejere: Tina Ortmann Abildgaard (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2018-08-01 fjernes Reelle ejere: Michael Allan Tang (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-01 fjernes Bestyrelse: Carsten Grüner Sonne (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-07-31 fjernes Legale ejere: EJENDOMSMÆGLERSELSKABET HJORT PARTNERE ApS (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-07-31 fjernes Reelle ejere: Tina Ortmann Abildgaard (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-25 tilføjes Kontaktoplysninger: 288@edc.dk (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-27 tilføjes Binavne: EDC Michael Tang Bagsværd ApS (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2017-06-22 tilføjes Bestyrelse: Keld Abildgaard (formand) (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2017-06-21 fjernes Bestyrelse: Keld Abildgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-06-06 tilføjes Bestyrelse: Keld Abildgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-06-06 fjernes Bestyrelse: Ronnie Flemming Karlsson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-06-22 tilføjes Direktion: Tina Ortmann Abildgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2017-06-22 fjernes Direktion: Michael Allan Tang (direktør) (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-06-06 tilføjes Direktion: Michael Allan Tang (direktør) (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-06-06 fjernes Direktion: Ronnie Flemming Karlsson (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-06-22 tilføjes Navne: EDC Hjort Bagsværd ApS (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2017-06-21 fjernes Navne: EDC MICHAEL TANG BAGSVÆRD ApS (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-06-22 tilføjes Vedtægter: 2017-06-22 (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2017-06-06 tilføjes Legale ejere: EJENDOMSMÆGLERSELSKABET HJORT PARTNERE ApS, EDC MICHAEL TANG VÆRLØSE ApS (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2017-06-06 fjernes Legale ejere: KARLSSON HOLDING ApS (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-06-05 fjernes Legale ejere: EDC MICHAEL TANG VÆRLØSE ApS (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-06-06 tilføjes Reelle ejere: Tina Ortmann Abildgaard (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2017-06-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-10 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab, Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2016-05-10 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2016-05-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-01 tilføjes Direktion: Ronnie Flemming Karlsson (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-02-01 fjernes Direktion: Michael Allan Tang (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bagsværd Hovedgade 172, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2015-01-15 tilføjes Bestyrelse: Ronnie Flemming Karlsson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-01-15 tilføjes Direktion: Michael Allan Tang (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-01-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte gennem kapitalinteresser i andre selskaber at drive ejendomsmæglervirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-15 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-01-15 tilføjes Hovedbranche: Ejendomsmæglere mv. (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-01-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-01-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-01-15 tilføjes Legale ejere: EDC MICHAEL TANG VÆRLØSE ApS, KARLSSON HOLDING ApS (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-01-15 tilføjes Navne: EDC MICHAEL TANG BAGSVÆRD ApS (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2015-01-15 tilføjes Reelle ejere: Michael Allan Tang (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2015-01-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-01-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-01-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2015-01-15 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2015-01-15 tilføjes Stiftere: KARLSSON HOLDING ApS, EDC MICHAEL TANG VÆRLØSE ApS (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-01-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-01-15 tilføjes Vedtægter: 2015-01-15 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2015-01-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-01-16)
Den 2015-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-25)