Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2021-07-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-07-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-07-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-07-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Cottagevej 15, 2900 Hellerup (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-07-14 fjernes Direktion: Søren Kofoed Jensen (direktion) (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-07-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-09-30 (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-07-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-15 (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-07-14 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-07-14 fjernes Kontaktoplysninger: sk_capital@outlook.com (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-07-14 fjernes Legale ejere: Søren Kofoed Jensen (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-07-14 fjernes Navne: SK CAPITAL ApS (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-07-14 fjernes Reelle ejere: Søren Kofoed Jensen (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-07-14 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-07-14 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-07-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-07-14 fjernes Stiftere: Søren Kofoed Jensen (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-07-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2015-04-27 sletter virksomheden Ejerskaber: 1637 ApS. (offentliggjort 2020-12-20)
Den 2015-04-27 sletter virksomheden Ejerskaber: FIRST TIME VENTURES ApS. (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2020-12-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Cottagevej 15, 2900 Hellerup (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2018-03-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Dronningens Tværgade 12, 4., 1302 København K (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2018-03-20 tilføjes Kontaktoplysninger: sk_capital@outlook.com (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2017-12-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-01-19 tilføjes Reelle ejere: Søren Kofoed Jensen (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2015-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dronningens Tværgade 12, 4., 1302 København K (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2015-01-15 tilføjes Direktion: Søren Kofoed Jensen (direktion) (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2015-01-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde ejerandele i kapitalselskaber samt drive investerings- og konsulentvirksomhed aktiviteter i tilknytning hertil (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2015-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-09-30 (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2015-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-15 (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2015-01-15 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2015-01-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2015-01-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2015-01-15 tilføjes Legale ejere: Søren Kofoed Jensen (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2015-01-15 tilføjes Navne: SK CAPITAL ApS (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2015-01-15 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2015-01-15 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2015-01-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2015-01-15 tilføjes Stiftere: Søren Kofoed Jensen (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2015-01-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2015-01-15 tilføjes Vedtægter: 2015-01-15 (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2015-01-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2015-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-07-14)