Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Binavne | Tegningsregel | Kapital | Legale ejere | ||||
Vedtægter | Reelle ejere | Direktion | Navne | ||||
Formål | Revisor | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Bestyrelse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitalvaluta | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krogenbergvej 15, 3490 Kvistgård (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2024-04-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Krogenbergvej 15, 3490 Kvistgård (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2024-04-23 tilføjes Kontaktoplysninger: sk@smkr.dk (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2024-04-22 fjernes Kontaktoplysninger: ch@greystonecp.com (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2023-03-21 sletter virksomheden Ejerskaber: Nordic Fashion Brands A/S. (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2023-12-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Nordic Fashion Brands A/S. (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2024-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Como Ejendomme ApS. (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2024-01-22 tilføjes Binavne: F&I ApS (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2024-01-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af to direktører i forening (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2023-12-31 tilføjes Kapital (Kapital): 105.377,00 (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2023-12-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2023-12-29 tilføjes Kapital (Kapital): 96.000,00 (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2023-12-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2023-12-31 tilføjes Legale ejere: I.B-L HOLDING A/S (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2023-12-29 tilføjes Legale ejere: FreJoMarCo Holding ApS, BELUNIDAN HOLDING A/S (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2023-12-28 fjernes Legale ejere: FreJoMarCo Holding ApS, BELUNIDAN HOLDING A/S (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2023-12-31 tilføjes Vedtægter: 2023-12-31 (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2023-12-29 tilføjes Vedtægter: 2023-12-29 (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2023-12-31 fjernes Reelle ejere: Nick Jensen, Christian Hassel (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2023-12-29 tilføjes Reelle ejere: Nick Jensen, Christian Hassel (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2023-12-28 fjernes Reelle ejere: Nick Jensen, Christian Hassel (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2023-12-29 tilføjes Direktion: Nick Jensen (direktør) (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2023-12-28 fjernes Direktion: Christian Hassel (adm. dir.) (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2023-12-29 tilføjes Navne: Fashion & Investments ApS (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2023-12-28 fjernes Navne: NN InvestCo ApS (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2023-10-31 tilføjes Vedtægter: 2023-10-31 (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2023-10-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-08-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krogenbergvej 15, 3490 Kvistgård (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2023-08-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Gersonsvej 7, 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-08-05)
Den 2023-08-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt at drive handels-, investerings- og ejendomsudviklingsvirksomhed samt anden virksomhed beslægtet hermed. (offentliggjort 2023-08-05)
Den 2023-08-05 tilføjes Kontaktoplysninger: ch@greystonecp.com (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2023-08-05 tilføjes Legale ejere: FreJoMarCo Holding ApS, BELUNIDAN HOLDING A/S, AKB - INDEPENDENT ADVICE ApS, SMK ApS (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2023-08-04 fjernes Legale ejere: FreJoMarCo Holding ApS, BELUNIDAN HOLDING A/S (offentliggjort 2023-08-05)
Den 2023-08-05 tilføjes Navne: NN InvestCo ApS (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2023-08-04 fjernes Navne: NN1 invest ApS (offentliggjort 2023-08-05)
Den 2023-08-05 tilføjes Reelle ejere: Nick Jensen, Christian Hassel (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2023-08-04 fjernes Reelle ejere: Nick Jensen, Christian Hassel (offentliggjort 2023-08-05)
Den 2023-08-05 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-08-05)
Den 2023-08-05 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-08-05)
Den 2023-08-05 tilføjes Vedtægter: 2023-08-05 (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2023-12-31 (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2023-05-01 (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-04-30 fjernes Omlægningsperiode slut: 2016-04-30 (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-04-30 fjernes Omlægningsperiode start: 2016-01-01 (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-04-30 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-04-30 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-03-21 tilføjes Direktion: Christian Hassel (adm. dir.) (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2023-03-21 fjernes Direktion: Jesper Bjerg-Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-03-21 tilføjes Legale ejere: FreJoMarCo Holding ApS, BELUNIDAN HOLDING A/S (offentliggjort 2023-08-05)
Den 2023-03-21 fjernes Legale ejere: I.B-L HOLDING A/S (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-03-20 fjernes Legale ejere: FreJoMarCo Holding ApS, BELUNIDAN HOLDING A/S (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-03-21 tilføjes Reelle ejere: Nick Jensen, Christian Hassel (offentliggjort 2023-08-05)
Den 2023-03-21 fjernes Reelle ejere: Ivan Bjerg-Larsen (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-02-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje andele i andre selskaber samt at udøve enhver aktivitet der, efter ledelsens skøn er forbundet hermed. (offentliggjort 2023-08-05)
Den 2023-02-01 tilføjes Navne: NN1 invest ApS (offentliggjort 2023-08-05)
Den 2023-02-01 tilføjes Vedtægter: 2023-02-01 (offentliggjort 2023-08-05)
Den 2023-01-31 fjernes Navne: SI Komplementar ApS (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2022-12-27 tilføjes Legale ejere: FreJoMarCo Holding ApS, BELUNIDAN HOLDING A/S, I.B-L HOLDING A/S (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2022-12-26 fjernes Legale ejere: I.B-L HOLDING A/S (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2022-12-27 tilføjes Reelle ejere: Ivan Bjerg-Larsen (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2022-12-27 fjernes Reelle ejere: Jesper Bjerg-Larsen, Thomas Bjerg-Larsen (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2022-12-26 fjernes Reelle ejere: Ivan Bjerg-Larsen (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2022-11-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2016-11-18 tilføjes Navne: SI Komplementar ApS (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2016-11-17 fjernes Navne: H.C.Ø. INVEST ApS (offentliggjort 2016-11-18)
Den 2016-11-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes alene af direktøren. (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2016-11-18 tilføjes Vedtægter: 2016-11-18 (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2016-11-18 fjernes Bestyrelse: Ivan Bjerg-Larsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-10-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-12 tilføjes Vedtægter: 2016-05-12 (offentliggjort 2016-11-18)
Den 2016-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2016-04-30 (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2016-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2016-01-01 (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2016-01-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2016-01-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2015-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2015-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2015-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gersonsvej 7, 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-08-05)
Den 2015-01-01 tilføjes Bestyrelse: Ivan Bjerg-Larsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-01-01 tilføjes Direktion: Jesper Bjerg-Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2015-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for ejendomsudvikling, samt at udøve enhver aktivitet der, efter ledelsens skøn, er forbundet hermed. (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2015-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-01-15)
Den 2015-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2015-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-01 tilføjes Legale ejere: I.B-L HOLDING A/S (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2015-01-01 tilføjes Navne: H.C.Ø. INVEST ApS (offentliggjort 2016-11-18)
Den 2015-01-01 tilføjes Reelle ejere: Ivan Bjerg-Larsen, Jesper Bjerg-Larsen, Thomas Bjerg-Larsen (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2015-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2015-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2015-01-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2015-01-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-08-05)
Den 2015-01-01 tilføjes Stiftere: I.B-L HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller af direktøren i forening med et medlem af bestyrelsen. (offentliggjort 2016-11-18)
Den 2015-01-01 tilføjes Vedtægter: 2015-01-01 (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2015-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-01-15)
Den 2015-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)