Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | xbrl | Tegningsregel | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2015-02-06 sletter virksomheden Ejerskaber: KE VIRKLUND FASHION IVS. (offentliggjort 2019-07-31)
Den 2019-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-06-24 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-06-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Thorsø Skovvej 32, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-06-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-06-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-14 (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-06-24 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-03-02 (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-06-24 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-06-24 fjernes Legale ejere: Kristian Elmegaard Jensen (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-06-24 fjernes Navne: KE VIRKLUND HOLDING IVS (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-06-24 fjernes Reelle ejere: Kristian Elmegaard Jensen (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-06-24 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-06-24 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-06-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-06-24 fjernes Stiftere: Kristian Elmegaard Jensen (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-06-24 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-04-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-04-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-04-02 fjernes Direktion: Kristian Elmegaard Jensen (direktør) (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2018-03-12 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-03-02 (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2018-03-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2018-03-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2018-03-02 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2018-03-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-03-02)
Den 2018-03-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-02-28 tilføjes Direktion: Kristian Elmegaard Jensen (direktør) (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2018-02-05 fjernes Direktion: Kristian Elmegaard Jensen (adm. dir) (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-02-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2018-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2018-02-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2016-11-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-01-14 tilføjes Direktion: Kristian Elmegaard Jensen (adm. dir) (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2015-01-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2015-01-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-14 (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2015-01-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2015-01-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-13 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thorsø Skovvej 32, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2015-01-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2015-01-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-03-02)
Den 2015-01-13 tilføjes Kapital (Kapital): 20.000,00 (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2015-01-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2015-01-13 tilføjes Legale ejere: Kristian Elmegaard Jensen (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2015-01-13 tilføjes Navne: KE VIRKLUND HOLDING IVS (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2015-01-13 tilføjes Reelle ejere: Kristian Elmegaard Jensen (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2015-01-13 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2015-01-13 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2015-01-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2015-01-13 tilføjes Stiftere: Kristian Elmegaard Jensen (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2015-01-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2015-01-13 tilføjes Vedtægter: 2015-01-13 (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2015-01-13 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-07-30)