Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-07-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-07-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-07-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Godthåbsvej 53, 3. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-07-02 fjernes Direktion: Walid Bjørklund Orfaly (direktion) (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-07-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-07-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-01 (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-07-02 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-07-02 fjernes Kontaktoplysninger: walid.orfaly@gmail.com (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-07-02 fjernes Legale ejere: Walid Bjørklund Orfaly (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-07-02 fjernes Navne: ORFALY HOLDING IVS (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-07-02 fjernes Reelle ejere: Walid Bjørklund Orfaly (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-07-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-07-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-07-02 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-07-02 fjernes Stiftere: Walid Bjørklund Orfaly (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-07-02 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2015-01-23 sletter virksomheden Ejerskaber: &DIGITAL ApS. (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2019-05-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Godthåbsvej 53, 3. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2018-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Godthåbsvej 53, 3. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Godthåbsvej 53, 3. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2017-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 33, 1260 København K (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 33, 1260 København K (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2016-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Jyllingevej 13, 2. tv., 2720 Vanløse (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2016-06-02 tilføjes Kontaktoplysninger: walid.orfaly@gmail.com (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jyllingevej 13, 2. tv., 2720 Vanløse (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2015-01-01 tilføjes Direktion: Walid Bjørklund Orfaly (direktion) (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2015-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab, herunder at eje aktier/anparter i andre selskaber samt investering. (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2015-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2015-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-01 (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2015-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2015-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 18.545,00 (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2015-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2015-01-01 tilføjes Legale ejere: Walid Bjørklund Orfaly (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2015-01-01 tilføjes Navne: ORFALY HOLDING IVS (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2015-01-01 tilføjes Reelle ejere: Walid Bjørklund Orfaly (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2015-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2015-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2015-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2015-01-01 tilføjes Stiftere: Walid Bjørklund Orfaly (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2015-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2015-01-01 tilføjes Vedtægter: 2015-01-01 (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2015-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2015-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-07-02)