Sektion (alle) | |||||||
Direktion | Tegningsregel | Vedtægter | xbrl | ||||
Revisor | Revision fravalgt | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Bibranche | Binavne | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-05 tilføjes Direktion: Mia Tisvad Klement Gabriel Jensen (direktør) (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2024-09-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2024-09-05 tilføjes Vedtægter: 2024-09-05 (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2024-05-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-04 tilføjes Revisor: Status Revision, Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2023-01-04 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET RATHMANN & MORTENSEN, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-06-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2020-01-02 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2020-01-03 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET RATHMANN & MORTENSEN, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2020-01-03 tilføjes Vedtægter: 2020-01-03 (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-01 tilføjes Kontaktoplysninger: salg@lagertilleje.dk (offentliggjort 2018-04-01)
Den 2017-12-18 tilføjes Legale ejere: Kasper Nielsen Holding ApS (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-18 fjernes Legale ejere: Kasper Nielsen (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-18 tilføjes Reelle ejere: Kasper Nielsen (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-17 fjernes Reelle ejere: Kasper Nielsen (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ligustervænget 1, 7130 Juelsminde (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2017-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Kejsdalen 5, 7130 Juelsminde (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2017-07-01 tilføjes Legale ejere: Kasper Nielsen (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-07-01 fjernes Legale ejere: Susanne Nielsen (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2017-07-01 tilføjes Reelle ejere: Kasper Nielsen (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-06-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-19 tilføjes Direktion: Kasper Nielsen (direktør) (offentliggjort 2017-01-23)
Den 2017-01-19 fjernes Direktion: Susanne Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kejsdalen 5, 7130 Juelsminde (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2015-01-09 tilføjes Bibranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2015-02-05)
Den 2015-01-09 tilføjes Binavne: VICEVÆRTS SERVICE ApS, NY BESTYRELSE ApS, LAGER TIL LEJE ApS, EVENT BILER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-09 tilføjes Direktion: Susanne Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-01-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i ejendomme og udlejning heraf tillige med udøvelse af viceværtsfunktion og servicevirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-09 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2015-02-05)
Den 2015-01-09 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-09 tilføjes Legale ejere: Susanne Nielsen (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2015-01-09 tilføjes Navne: FAM NIELSEN INVEST ApS (offentliggjort 2015-01-13)
Den 2015-01-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2015-01-09 tilføjes Stiftere: Susanne Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2015-01-09 tilføjes Vedtægter: 2015-01-09 (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2015-01-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-01-13)
Den 2015-01-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)