Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2015-01-13 sletter virksomheden Ejerskaber: GAMMELBY MURERFORRETNING ApS. (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-09 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-09 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Krogvej 15, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-13 (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-09 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-09 fjernes Legale ejere: Mikael Køhler Ager (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-09 fjernes Navne: MIKAEL MIKKELSTRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-09 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-09 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-09 fjernes Stiftere: Mikael Køhler Ager (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-02-06 fjernes Direktion: Mikael Køhler Ager (adm. dir) (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2016-11-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krogvej 15, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2015-01-13 tilføjes Direktion: Mikael Køhler Ager (adm. dir) (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2015-01-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2015-01-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2015-01-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-13 (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2015-01-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2015-01-13 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2015-01-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2015-01-13 tilføjes Legale ejere: Mikael Køhler Ager (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2015-01-13 tilføjes Navne: MIKAEL MIKKELSTRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2015-01-13 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2015-01-13 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2015-01-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2015-01-13 tilføjes Stiftere: Mikael Køhler Ager (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2015-01-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2015-01-13 tilføjes Vedtægter: 2015-01-13 (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2015-01-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2015-01-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-06)