Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Gregers Baungaard | 29.04.2015 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Otto Nutzhorn Dam | 12.01.2015 | 29.04.2015 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henrik Aarøe Neergaard | 18.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Anne Gertie Baungaard Gorzelak | 18.04.2023 | formand |
Thomas Storgaard Hansen | 21.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
Lars Gorzelak | 19.01.2016 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anne Gertie Baungaard Gorzelak | 12.03.2022 | 17.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Aarøe Neergaard | 21.08.2020 | 17.04.2023 | formand |
Lennart Voss | 05.06.2018 | 11.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Arne Kartin Olsen | 05.06.2018 | 12.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Storgaard Hansen | 05.06.2018 | 20.08.2020 | formand |
Thomas Storgaard Hansen | 29.05.2017 | 04.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Aarøe Neergaard | 05.12.2016 | 20.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
Gisle Arnason Olsen | 19.01.2016 | 05.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Arne Kartin Olsen | 19.01.2016 | 04.06.2018 | formand |
Søren Andersen Sørensen | 19.01.2016 | 29.05.2017 | bestyrelsesmedlem |