Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Hvidhvask | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Bestyrelse | Direktion | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-15 tilføjes Legale ejere: M. BRØGGER HOLDING ApS (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-01-15 tilføjes Reelle ejere: Erik Møller Nielsen, Mogens Brøgger (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-01-14 fjernes Reelle ejere: Erik Møller Nielsen (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2022-02-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2016-07-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2016-05-24 tilføjes Vedtægter: 2016-05-24 (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2016-05-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-02-02 tilføjes Bibranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2015-02-01 tilføjes Bibranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2015-02-01 tilføjes Bibranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2015-02-01 fjernes Bibranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2015-02-01 fjernes Bibranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2015-02-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-09-08)
Den 2015-01-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-09-08)
Den 2015-01-15 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-09-08)
Den 2015-01-14 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-07-15)
Den 2015-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-07-15)
Den 2015-01-15 tilføjes Bibranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2015-07-15)
Den 2015-01-11 tilføjes Bestyrelse: Mogens Brøgger (formand) (offentliggjort 2016-07-21)
Den 2015-01-11 tilføjes Direktion: Erik Møller Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egevænget 413, 7190 Billund (offentliggjort 2015-01-12)
Den 2015-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i erhvervsejendom/virksomheder og værdipapirer, samt erhvervsaktiviteter forbundet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-01 tilføjes Legale ejere: A & E BILLUND HOLDING ApS (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2015-01-01 tilføjes Navne: B & M INVEST ApS (offentliggjort 2015-01-12)
Den 2015-01-01 tilføjes Reelle ejere: Erik Møller Nielsen (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2015-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-01 tilføjes Stiftere: A & E BILLUND HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Erik Møller Nielsen 7.1 Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af den samlede bestyrelse eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2015-01-01 tilføjes Vedtægter: 2015-01-01 (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2015-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-01-12)
Den 2015-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)