Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Revisor | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Ejerskaber |
Den 2016-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-10-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hyrdeengen 339, 2625 Vallensbæk (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-10-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-10-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-12-31 (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-10-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-10-31 fjernes Navne: BORELLA IVS (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-10-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-10-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-10-31 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-10-31 fjernes Stiftere: John Dennis Borella (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-10-31 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-08-18 fjernes Direktion: John Dennis Borella (direktion) (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-08-18 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hyrdeengen 339, 2625 Vallensbæk (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2014-12-31 tilføjes Direktion: John Dennis Borella (direktion) (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab. (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2014-12-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2014-12-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-12-31 (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2014-12-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2014-12-31 tilføjes Kapital (Kapital): 12.501,00 (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2014-12-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2014-12-31 tilføjes Navne: BORELLA IVS (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2014-12-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2014-12-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2014-12-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2014-12-31 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Stiftere: John Dennis Borella (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2014-12-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Vedtægter: 2014-12-31 (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2014-12-31 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2014-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2015-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: DB Ringsted A/S. (offentliggjort 2016-11-12)