Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Dixen | 18.06.2021 | 15.06.2022 | direktør |
Marie Louise Breith | 15.03.2019 | 24.02.2021 | direktør |
Johnny Hast Hansen | 07.01.2015 | 15.03.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Johnny Hast Hansen | 08.06.2015 | 21.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jan Andresen | 08.06.2015 | 21.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
Erling Fogh | 08.06.2015 | 21.11.2018 | formand |