Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | xbrl | ||||
Hvidhvask | Tegningsregel | Formål | Kapital | ||||
Vedtægter |
Den 2015-01-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Selskabet af 060319 ApS. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2019-03-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Pro af 25. september 2019 ApS. (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2019-12-02 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2019-12-02 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2019-12-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2019-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Værkstedsvej 12, 5500 Middelfart (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2019-12-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2019-12-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-05 (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2019-12-02 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-02-05 (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2019-12-02 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2019-12-02 fjernes Kontaktoplysninger: john@highlux.dk (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2019-12-02 fjernes Legale ejere: John Kim Skafte (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2019-12-02 fjernes Navne: JOVI HOLDING IVS (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2019-12-02 fjernes Reelle ejere: John Kim Skafte (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2019-12-02 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2019-12-02 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2019-12-02 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2019-12-02 fjernes Stiftere: Vivian Helle Skafte (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2019-12-02 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2019-10-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2019-10-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-29)
Den 2019-09-25 fjernes Direktion: John Kim Skafte (adm. dir.) (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2019-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Værkstedsvej 12, 5500 Middelfart (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2019-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Troelsevej 155, 5491 Blommenslyst (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-03-18 tilføjes Kontaktoplysninger: john@highlux.dk (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2019-01-01 tilføjes Direktion: John Kim Skafte (adm. dir.) (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2019-01-01 fjernes Direktion: Vivian Helle Skafte (adm. dir.) (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2019-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2019-01-01 tilføjes Legale ejere: John Kim Skafte (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2019-01-01 fjernes Legale ejere: Vivian Helle Skafte (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2019-01-01 tilføjes Reelle ejere: John Kim Skafte (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2019-01-01 fjernes Reelle ejere: Vivian Helle Skafte (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2018-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-01-27)
Den 2018-11-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2017-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Troelsevej 155, 5491 Blommenslyst (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2017-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Troelsevej 155, 5491 Blommenslyst (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Troelsevej 155, 5491 Blommenslyst (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Troelsevej 155, 5491 Blommenslyst (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-15 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-02-05 (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2016-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-29)
Den 2016-03-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-03-15)
Den 2016-02-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2019-10-29)
Den 2016-01-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-03-15)
Den 2016-01-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2016-01-26 fjernes Direktion: Vivian Helle Skafte (adm. dir) (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2015-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Troelsevej 155, 5491 Blommenslyst (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2015-01-05 tilføjes Direktion: Vivian Helle Skafte (adm. dir) (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2015-01-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2015-01-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2015-01-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-05 (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2015-01-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-01-27)
Den 2015-01-05 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2015-01-05 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2015-01-05 tilføjes Legale ejere: Vivian Helle Skafte (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2015-01-05 tilføjes Navne: JOVI HOLDING IVS (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2015-01-05 tilføjes Reelle ejere: Vivian Helle Skafte (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2015-01-05 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2015-01-05 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2015-01-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2015-01-05 tilføjes Stiftere: Vivian Helle Skafte (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2015-01-05 tilføjes Tegningsregel: Iværksætterselskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2016-03-15)
Den 2015-01-05 tilføjes Vedtægter: 2015-01-05 (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2015-01-05 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2015-01-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-26)