Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Revisor | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-31 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2014-11-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: THOMSEN & THOMSEN ApS. (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2020-02-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-01-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovdalsvej 25, 8260 Viby J (offentliggjort 2016-10-11)
Den 2016-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Tranbjerg Stationsvej 4, 8310 Tranbjerg J (offentliggjort 2016-10-11)
Den 2016-06-30 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2016-06-30 fjernes Revisor: DANSK REVISION VIBORG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2016-03-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-11-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tranbjerg Stationsvej 4, 8310 Tranbjerg J (offentliggjort 2016-10-11)
Den 2014-11-11 tilføjes Direktion: Jean-Christophe Balmisse (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab og drive investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-06-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2014-11-11 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-11 tilføjes Legale ejere: Jean-Christophe Balmisse (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2014-11-11 tilføjes Navne: INDABA ApS (offentliggjort 2015-01-08)
Den 2014-11-11 tilføjes Reelle ejere: Jean-Christophe Balmisse (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2014-11-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-11-11 tilføjes Revisor: DANSK REVISION VIBORG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2014-11-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-11 tilføjes Vedtægter: 2014-11-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-01-08)
Den 2014-11-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)