Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2018-09-24 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2018-09-24 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2018-09-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2018-09-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Horsevang 4, 9800 Hjørring (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2018-09-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2018-09-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-01 (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2018-09-24 fjernes Hovedbranche: Anden restaurationsvirksomhed (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2018-09-24 fjernes Kontaktoplysninger: fml@flytselv.dk (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2018-09-24 fjernes Legale ejere: Selskabet af 31. juli 2007 ApS (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2018-09-24 fjernes Navne: STUDENT ApS (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2018-09-24 fjernes Reelle ejere: Torben Mølbjerg Larsen, Flemming Mølbjerg Larsen (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2018-09-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2018-09-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2018-09-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2018-09-24 fjernes Stiftere: Selskabet af 31. juli 2007 ApS (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2018-09-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2018-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2018-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-24)
Den 2018-08-24 fjernes Direktion: Flemming Mølbjerg Larsen (direktion) (offentliggjort 2018-08-24)
Den 2017-06-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Horsevang 4, 9800 Hjørring (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2015-01-01 tilføjes Direktion: Flemming Mølbjerg Larsen (direktion) (offentliggjort 2018-08-24)
Den 2015-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed og restaurationsdrift og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2015-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2015-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-01 (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2015-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden restaurationsvirksomhed (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2015-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2015-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2015-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: fml@flytselv.dk (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2015-01-01 tilføjes Legale ejere: Selskabet af 31. juli 2007 ApS (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2015-01-01 tilføjes Navne: STUDENT ApS (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2015-01-01 tilføjes Reelle ejere: Torben Mølbjerg Larsen, Flemming Mølbjerg Larsen (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2015-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2015-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2015-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2015-01-01 tilføjes Stiftere: Selskabet af 31. juli 2007 ApS (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2015-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2018-08-24)
Den 2015-01-01 tilføjes Vedtægter: 2015-01-01 (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2015-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2015-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-24)