Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Kapital | Vedtægter | Hvidhvask | ||||
Formål | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2019-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2019-12-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2019-12-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2019-12-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Sct. Mathias Gade 66, 1. th., 8800 Viborg (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2019-12-09 fjernes Bibranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2019-12-09 fjernes Direktion: Marie Helene Jakobsen (direktion) (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2019-12-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2019-12-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-02 (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2019-12-09 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2019-12-09 fjernes Legale ejere: LAUNIK HOLDING ApS (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2019-12-09 fjernes Navne: VIAMEDICA ApS (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2019-12-09 fjernes Reelle ejere: Marie Helene Jakobsen (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2019-12-09 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2019-12-09 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2019-12-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2019-12-09 fjernes Stiftere: Marie Helene Jakobsen (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2019-12-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2018-12-31 tilføjes Legale ejere: LAUNIK HOLDING ApS (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2018-12-31 fjernes Legale ejere: Jens Jakob Jakobsen (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2018-12-31 fjernes Reelle ejere: Jens Jakob Jakobsen (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2018-11-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sct. Mathias Gade 66, 1. th., 8800 Viborg (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2017-09-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Dollerupvej 131, 8800 Viborg (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-09-12 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2017-09-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2017-09-12 tilføjes Navne: VIAMEDICA ApS (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2017-09-11 fjernes Navne: VIAMEDICA IVS (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-09-12 tilføjes Vedtægter: 2017-09-12 (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2017-09-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2017-09-11 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-09-11 fjernes Legale ejere: LAUNIK HOLDING ApS (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-09-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-19 tilføjes Legale ejere: Jens Jakob Jakobsen (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2016-09-19 tilføjes Reelle ejere: Jens Jakob Jakobsen (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2016-09-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-11 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2016-01-08 tilføjes Vedtægter: 2016-01-08 (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2016-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2016-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2015-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-11-01 tilføjes Legale ejere: LAUNIK HOLDING ApS (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2015-11-01 fjernes Legale ejere: Marie Helene Jakobsen (offentliggjort 2016-12-14)
Den 2015-06-09 tilføjes Bibranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2015-06-09 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2015-06-08 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-16)
Den 2015-03-17 tilføjes Reelle ejere: Marie Helene Jakobsen (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2015-03-16 fjernes Reelle ejere: Marie Helene Jakobsen (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2015-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dollerupvej 131, 8800 Viborg (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2015-01-02 tilføjes Direktion: Marie Helene Jakobsen (direktion) (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2015-01-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er konsulent- og foredragsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2015-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2015-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-02 (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2015-01-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-16)
Den 2015-01-02 tilføjes Kapital (Kapital): 15.000,00 (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2015-01-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2015-01-02 tilføjes Legale ejere: Marie Helene Jakobsen (offentliggjort 2016-12-14)
Den 2015-01-02 tilføjes Navne: VIAMEDICA IVS (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2015-01-02 tilføjes Reelle ejere: Marie Helene Jakobsen (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2015-01-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-01-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-01-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2015-01-02 tilføjes Stiftere: Marie Helene Jakobsen (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2015-01-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2015-01-02 tilføjes Vedtægter: 2015-01-02 (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-01-02 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2015-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-09)