Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ronni Desauv Pedersen | 01.02.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Christian Hansen | 07.01.2015 | 01.02.2021 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Frederik Vesti Olsen | 16.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Ann Christina Egsgaard Madsen | 09.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Peter Olsen | 07.01.2015 | bestyrelsesmedlem |
Martin Hybertz Vesterlyng | 07.01.2015 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Constantin Brun | 09.06.2021 | 16.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lars Vesti Juul Olsen | 07.01.2015 | 09.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jens Christian Hansen | 07.01.2015 | 01.02.2021 | bestyrelsesmedlem |