Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Bestyrelse | Reelle ejere | ||||
Legale ejere | Direktion | Vedtægter | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Årsbeskæftigelse | Binavne | Kapital | ||||
Tegningsregel | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Bibranche | ||||
Hovedbranche | Formål | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mosevangen 1, 4130 Viby Sjælland (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Brådebæksvej 24, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-04-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-31 fjernes Bestyrelse: Tonny Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2023-11-14 tilføjes Reelle ejere: Christina Merethe Engelbrecht Christensen (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2023-11-14 fjernes Reelle ejere: Tonny Christensen, Christian Godtkjær Tegner (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2023-11-13 fjernes Reelle ejere: Christina Merethe Engelbrecht Christensen (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2023-11-14 fjernes Legale ejere: Tonny Christensen, Christian Godtkjær Tegner (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2023-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brådebæksvej 24, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2023-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørnegårdsvej 18, 2820 Gentofte (offentliggjort 2023-11-09)
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørnegårdsvej 18, 2820 Gentofte (offentliggjort 2023-11-09)
Den 2021-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Nøragersmindevej 1, 2791 Dragør (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-15 tilføjes Legale ejere: Christian Godtkjær Tegner (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2018-11-15 tilføjes Reelle ejere: Christian Godtkjær Tegner (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2018-11-08 tilføjes Bestyrelse: Christian Godtkjær Tegner (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2018-11-08 tilføjes Direktion: Jacob Godtkjær (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-11-08 fjernes Direktion: Tonny Christensen (direktør) (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-11-08 tilføjes Vedtægter: 2018-11-08 (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nøragersmindevej 1, 2791 Dragør (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Nøragersmindevej 1, 2791 Dragør (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-11 tilføjes Hjemmeside: www.cantt.dk (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2018-04-11 tilføjes Kontaktoplysninger: info@cantt.dk (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2018-04-10 fjernes Kontaktoplysninger: canttmail@gmail.com (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-02 tilføjes Bestyrelse: Simon Trolle Markussen (formand) (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-11-02 fjernes Bestyrelse: Nynne Cecilie Lawaetz (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-11-01 fjernes Bestyrelse: Christina Merethe Engelbrecht Christensen (formand) (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-11-02 tilføjes Binavne: Rottestop ApS, Ratstop100.dk ApS, Ratstop100 ApS, Ratstop ApS, Ratstop 100 ApS (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-11-02 tilføjes Direktion: Tonny Christensen (direktør) (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2017-11-02 fjernes Direktion: Thomas Lars Lawaetz (adm. dir.) (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-11-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-11-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-11-02 tilføjes Vedtægter: 2017-11-02 (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2017-11-01 tilføjes Legale ejere: Godtkjær Holding ApS, STM Holding ApS (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-11-01 tilføjes Reelle ejere: Jacob Godtkjær (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2017-11-01 fjernes Reelle ejere: Thomas Lars Lawaetz (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-10-11 fjernes Legale ejere: Christian Holding 2015 IVS (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-12-23 tilføjes Bestyrelse: Christina Merethe Engelbrecht Christensen (formand) (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2016-12-22 fjernes Bestyrelse: Christina Merethe Engelbrecht Christensen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-12-23 tilføjes Direktion: Thomas Lars Lawaetz (adm. dir.) (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2016-12-23 fjernes Direktion: Tonny Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-12-23 tilføjes Vedtægter: 2016-12-23 (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2016-06-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-08-12 tilføjes Legale ejere: Christian Holding 2015 IVS (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2015-01-10 tilføjes Bibranche: Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2015-01-07)
Den 2015-01-10 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør (offentliggjort 2015-01-07)
Den 2015-01-09 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-01-07)
Den 2015-01-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-01-07)
Den 2015-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nøragersmindevej 1, 2791 Dragør (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2015-01-06 tilføjes Bestyrelse: Christina Merethe Engelbrecht Christensen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-01-06 tilføjes Direktion: Tonny Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-01-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-06 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-06 tilføjes Kontaktoplysninger: canttmail@gmail.com (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2015-01-06 tilføjes Legale ejere: Tonny Christensen, Christina Merethe Engelbrecht Christensen, Amalie Nanna Christensen (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2015-01-06 tilføjes Navne: CANTT ApS (offentliggjort 2015-01-07)
Den 2015-01-06 tilføjes Reelle ejere: Thomas Lars Lawaetz, Christina Merethe Engelbrecht Christensen, Tonny Christensen, Amalie Nanna Christensen (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2015-01-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-06 tilføjes Stiftere: Tonny Christensen, Thomas Lars Lawaetz, Nynne Cecilie Lawaetz, Christina Merethe Engelbrecht Christensen, Amalie Nanna Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør og bestyrelsesformanden i forening. (offentliggjort 2016-12-31)
Den 2015-01-06 tilføjes Vedtægter: 2015-01-06 (offentliggjort 2016-12-31)
Den 2015-01-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-01-07)
Den 2015-01-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)