Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kapital | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Årsbeskæftigelse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2014-12-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Garden & Dearwood A/S. (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2015-02-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HAVE ESTATE ApS. (offentliggjort 2015-02-05)
Den 2018-09-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Holdingselskabet PHJ af 1/10 2017 ApS. (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2019-02-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-30 tilføjes Vedtægter: 2018-09-30 (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-07-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lerstien 1, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-07-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Lerstien 1, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-01-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2014-12-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lerstien 1, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2014-12-29 tilføjes Bestyrelse: Christopher Have Kiærskou Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-29 tilføjes Direktion: Peter Have Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-01-06)
Den 2014-12-29 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2014-12-29 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-29 tilføjes Legale ejere: Peter Have Jensen (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2014-12-29 tilføjes Navne: HAVE GROUP HOLDING A/S (offentliggjort 2015-01-06)
Den 2014-12-29 tilføjes Reelle ejere: Peter Have Jensen (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2014-12-29 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-29 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-29 tilføjes Stiftere: Peter Have Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-29 tilføjes Vedtægter: 2014-12-29 (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2014-12-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-01-06)
Den 2014-12-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)