Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2015-06-16 sletter virksomheden Ejerskaber: BRAND BY HAND ApS. (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-01-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Brand by Hand Group ApS. (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-10-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Brand by Hand Group ApS. (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2021-12-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hermodsvej 5, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Munkegade 90, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Munkegade 90, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Munkegade 90, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2017-12-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Munkegade 90, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2016-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Mejlgade 85, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-12-21 tilføjes Kontaktoplysninger: ebbe@brandbyhand.dk (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-12-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mejlgade 85, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2015-01-05 tilføjes Direktion: Ebbe Rathcke Vestergård (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-01-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt hermed beslægtede formål. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-05 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-01-06)
Den 2015-01-05 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-05 tilføjes Legale ejere: Ebbe Rathcke Vestergård (offentliggjort 2018-11-24)
Den 2015-01-05 tilføjes Navne: EBBESGAARD ApS (offentliggjort 2015-01-06)
Den 2015-01-05 tilføjes Reelle ejere: Ebbe Rathcke Vestergård (offentliggjort 2018-11-24)
Den 2015-01-05 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-05 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-05 tilføjes Stiftere: Ebbe Rathcke Vestergård (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-05 tilføjes Vedtægter: 2015-01-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-01-06)
Den 2015-01-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)