Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
xbrl | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Kapital | Virksomhedsstatus | Direktion | Tegningsregel | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2015-01-06 sletter virksomheden Ejerskaber: DANISH WASTE SOLUTIONS ApS. (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2016-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DANISH WASTE SOLUTIONS ApS. (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2024-06-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-06-23 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-06-24 tilføjes Vedtægter: 2024-06-24 (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-06-24 fjernes Revisor: Aage & Povl Holm Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-05-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Granparken 121, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2020-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Granparken 121, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-15 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-09-07 (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.001,00 (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-08-26 tilføjes Direktion: Ole Hjelmar (direktør) (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-08-22 fjernes Direktion: Ole Hjelmar (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-08-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2016-08-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2016-08-26 tilføjes Revisor: Aage & Povl Holm Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2016-08-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-08-26 tilføjes Vedtægter: 2016-08-26 (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2016-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2015-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Granparken 121, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2015-01-01 tilføjes Direktion: Ole Hjelmar (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje selskaber, herunder Danish Waste Solutions ApS. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2015-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2015-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-01 tilføjes Legale ejere: Ole Hjelmar (offentliggjort 2015-01-14)
Den 2015-01-01 tilføjes Navne: OHH ApS (offentliggjort 2015-01-06)
Den 2015-01-01 tilføjes Reelle ejere: Ole Hjelmar (offentliggjort 2017-10-15)
Den 2015-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2015-01-01 tilføjes Stiftere: Ole Hjelmar (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2015-01-01 tilføjes Vedtægter: 2015-01-01 (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2015-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-01-06)
Den 2015-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-22)