Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Tolstrup Holm | 25.06.2018 | 31.01.2019 | adm. dir |
Claus Nikolaj Hunt | 02.01.2015 | 25.06.2018 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Tolstrup Holm | 25.06.2018 | 31.01.2019 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Holm | 02.01.2015 | 31.01.2019 | bestyrelse |
Anne Heidi Jensen | 02.01.2015 | 31.01.2019 | bestyrelse |
Claus Nikolaj Hunt | 02.01.2015 | 26.06.2018 | bestyrelse |
Søren Tolstrup Holm | 02.01.2015 | 24.06.2018 | bestyrelse |