Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2015-01-06 sletter virksomheden Ejerskaber: FAME INTERNATIONAL IMPORT-EXPORT ApS. (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-08-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pandebjergvej 113, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2020-07-30)
Den 2020-07-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Pandebjergvej 113, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2020-07-30)
Den 2019-11-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pandebjergvej 113, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2020-07-30)
Den 2015-01-02 tilføjes Direktion: Michael Bille Adeldam (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve formueadministration samt at eje kapitalandele og anden i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-02 tilføjes Hovedbranche: Formueforvaltning (offentliggjort 2015-01-06)
Den 2015-01-02 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-02 tilføjes Kontaktoplysninger: zapa@live.dk (offentliggjort 2015-01-06)
Den 2015-01-02 tilføjes Legale ejere: Michael Bille Adeldam (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2015-01-02 tilføjes Navne: 0718512015 HOLDING ApS (offentliggjort 2015-01-05)
Den 2015-01-02 tilføjes Reelle ejere: Michael Bille Adeldam (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2015-01-02 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-02 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-02 tilføjes Stiftere: Michael Bille Adeldam (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-02 tilføjes Vedtægter: 2015-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-01-05)
Den 2015-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)