Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Dekret | Legale ejere | Direktion | Formål | ||||
Vedtægter | xbrl | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Kapital | Tegningsregel |
Den 2020-01-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2020-01-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2020-01-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2020-01-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejlbygade 16, st. th., 8240 Risskov (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2020-01-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2020-01-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-12-19 (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2020-01-16 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-10-27 (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2020-01-16 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2020-01-16 fjernes Navne: Golf Pit IVS (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2020-01-16 fjernes Reelle ejere: Peter Bay (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2020-01-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2020-01-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2020-01-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2020-01-16 fjernes Stiftere: BAYS HOLDING IVS (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2020-01-16 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2019-12-10 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-06-01 Statstidende Dekret
Den 2019-05-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2019-05-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2019-05-15 fjernes Legale ejere: BAYS HOLDING IVS (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2019-04-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2019-04-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2018-12-31 fjernes Direktion: Peter Bay (direktør) (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2018-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlbygade 16, st. th., 8240 Risskov (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2018-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Engmarksvej 6, 8240 Risskov (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-08-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2018-08-27 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2018-08-26 fjernes Hovedbranche: Forhandlere af sports- og campingudstyr (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-08-27 tilføjes Vedtægter: 2018-08-27 (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2018-05-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-01 tilføjes Legale ejere: BAYS HOLDING IVS (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2018-01-01 fjernes Legale ejere: R.BRØNDUM HOLDING ApS (offentliggjort 2018-02-21)
Den 2018-01-01 tilføjes Reelle ejere: Peter Bay (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2018-01-01 fjernes Reelle ejere: Rikke Brøndum (offentliggjort 2018-02-21)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-12-31 fjernes Legale ejere: BAYS HOLDING IVS (offentliggjort 2018-02-21)
Den 2017-12-31 fjernes Reelle ejere: Peter Bay (offentliggjort 2018-02-21)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-05-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-11-08 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-10-27 (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2016-11-08 tilføjes Kapital (Kapital): 2,00 (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2016-11-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2016-11-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2016-11-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-25 tilføjes Direktion: Peter Bay (direktør) (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2016-10-25 tilføjes Legale ejere: BAYS HOLDING IVS, R.BRØNDUM HOLDING ApS (offentliggjort 2018-02-21)
Den 2016-10-24 fjernes Legale ejere: BAYS HOLDING IVS (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-10-25 tilføjes Reelle ejere: Peter Bay, Rikke Brøndum (offentliggjort 2018-02-21)
Den 2016-10-25 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2016-10-25 tilføjes Vedtægter: 2016-10-25 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2016-08-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-11)
Den 2016-08-11 fjernes Direktion: Peter Bay (direktion) (offentliggjort 2016-08-11)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-05 tilføjes Navne: Golf Pit IVS (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2016-01-04 fjernes Navne: SHAM HOLDING IVS (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2016-01-05 tilføjes Vedtægter: 2016-01-05 (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2016-01-01 tilføjes Hovedbranche: Forhandlere af sports- og campingudstyr (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2015-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-02-08)
Den 2014-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engmarksvej 6, 8240 Risskov (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2014-12-19 tilføjes Direktion: Peter Bay (direktion) (offentliggjort 2016-08-11)
Den 2014-12-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber. (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2014-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2014-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-12-19 (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2014-12-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-02-08)
Den 2014-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2014-12-19 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2014-12-19 tilføjes Legale ejere: BAYS HOLDING IVS (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2014-12-19 tilføjes Navne: SHAM HOLDING IVS (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2014-12-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2014-12-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2014-12-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2014-12-19 tilføjes Stiftere: BAYS HOLDING IVS (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2014-12-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2016-08-11)
Den 2014-12-19 tilføjes Vedtægter: 2014-12-19 (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2014-12-19 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2014-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-11)