Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2018-10-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-10-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-10-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Egemosevej 24, 4174 Jystrup Midtsj (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-10-30 fjernes Direktion: Per Kronslev (direktion) (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-10-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-10-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-12-23 (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-10-30 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-10-30 fjernes Kontaktoplysninger: kronslev@me.com (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-10-30 fjernes Legale ejere: Per Kronslev (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-10-30 fjernes Navne: SUPPLY CHAIN MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-10-30 fjernes Reelle ejere: Per Kronslev (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-10-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-10-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-10-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-10-30 fjernes Stiftere: Per Kronslev (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-10-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-01-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-07-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egemosevej 24, 4174 Jystrup Midtsj (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2017-07-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Garnisonen 38, 4100 Ringsted (offentliggjort 2017-07-18)
Den 2017-07-18 tilføjes Kontaktoplysninger: kronslev@me.com (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-12-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Garnisonen 38, 4100 Ringsted (offentliggjort 2017-07-18)
Den 2015-02-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Egemosevej 24, 4174 Jystrup Midtsj (offentliggjort 2015-02-12)
Den 2015-01-01 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2014-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-01-05)
Den 2014-12-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-01-05)
Den 2014-12-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egemosevej 24, 4174 Jystrup Midtsj (offentliggjort 2015-02-12)
Den 2014-12-23 tilføjes Direktion: Per Kronslev (direktion) (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2014-12-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er rådgivning indenfor international indkøb, lagerstyring og distribution af primært farmaceutiske produkter og hospitalsudstyr i Afrika, Asien og Sydamerika. Evaluering af forsyningsklder og assistance til implementering af forbedrede systemer og makanismer. (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2014-12-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2014-12-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-12-23 (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2014-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2014-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2014-12-23 tilføjes Legale ejere: Per Kronslev (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2014-12-23 tilføjes Navne: SUPPLY CHAIN MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2014-12-23 tilføjes Reelle ejere: Per Kronslev (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2014-12-23 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2014-12-23 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2014-12-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2014-12-23 tilføjes Stiftere: Per Kronslev (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2014-12-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2014-12-23 tilføjes Vedtægter: 2014-12-23 (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2014-12-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2014-12-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-10-30)