Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Reelle ejere | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2015-11-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MURERMESTER RENE GODTHÅB LARSEN A/S. (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2019-03-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-01 tilføjes Bibranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-12-22)
Den 2016-12-01 tilføjes Hovedbranche: Anden bygningsfærdiggørelse (offentliggjort 2016-12-22)
Den 2016-11-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-12-22)
Den 2015-12-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hyldtoftevej 17, 2730 Herlev (offentliggjort 2015-12-04)
Den 2015-12-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Carl Nielsens Plads 25, 2730 Herlev (offentliggjort 2015-12-04)
Den 2014-12-30 tilføjes Reelle ejere: Jesper Lykke Toxværd (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2014-12-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carl Nielsens Plads 25, 2730 Herlev (offentliggjort 2015-12-04)
Den 2014-12-29 tilføjes Direktion: Jesper Lykke Toxværd (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingselskab samt at eje kapitalandele og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-12-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-12-22)
Den 2014-12-29 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-29 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-29 tilføjes Legale ejere: Jesper Lykke Toxværd (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2014-12-29 tilføjes Navne: LYKKE TOXVÆRD HOLDING ApS (offentliggjort 2015-01-05)
Den 2014-12-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-12-29 tilføjes Revisor: DVU STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-29 tilføjes Stiftere: Jesper Lykke Toxværd (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-29 tilføjes Vedtægter: 2014-12-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-01-05)
Den 2014-12-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)