Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Binavne | ||||
Tegningsregel | Direktion | Navne | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Legale ejere | Reelle ejere | Revisor | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strøget 38, 7430 Ikast (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2024-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: E Christensens Vej 49-53, 7430 Ikast (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2024-01-31 tilføjes Kontaktoplysninger: info@sindico.dk (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2024-01-30 fjernes Kontaktoplysninger: bm@carnet.dk (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2023-06-24 tilføjes Binavne: Dansk Outlet Ribe ApS (offentliggjort 2023-06-24)
Den 2023-06-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2023-06-24)
Den 2023-06-16 tilføjes Direktion: Nicolai Nørskov (direktør) (offentliggjort 2023-06-24)
Den 2023-06-16 tilføjes Navne: Dansk Ribe ApS (offentliggjort 2023-06-24)
Den 2023-06-15 fjernes Navne: DANSK OUTLET RIBE ApS (offentliggjort 2023-06-24)
Den 2023-06-16 tilføjes Vedtægter: 2023-06-16 (offentliggjort 2023-06-24)
Den 2023-06-16 fjernes Bestyrelse: Peter Jørgen Kodbøl Jørgensen (formand) (offentliggjort 2023-06-24)
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-25 tilføjes Legale ejere: Dansk Group A/S (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2022-12-25 fjernes Legale ejere: Sindico Group A/S (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2022-12-01 fjernes Legale ejere: Svendsen Holding, Ørbæk ApS (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2022-12-01 tilføjes Bestyrelse: Line Christiansen Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-24)
Den 2022-12-01 fjernes Bestyrelse: Pernille Svendsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-01 tilføjes Reelle ejere: Line Christiansen Hansen (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2022-07-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-12-13 fjernes Revisor: Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-11-09 tilføjes Legale ejere: LCH Holding Seem ApS (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2021-11-08 fjernes Legale ejere: LCH Holding Seem ApS (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2021-08-25 tilføjes Direktion: Line Christiansen Hansen (direktør) (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-08-25 fjernes Direktion: Benny Kurt Svendsen (direktør) (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-01 tilføjes Legale ejere: LCH Holding Seem ApS (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2020-09-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-03 tilføjes Bestyrelse: Pernille Svendsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2017-11-03 fjernes Bestyrelse: Louise Schmidt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-11-03 tilføjes Direktion: Benny Kurt Svendsen (direktør) (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2017-11-03 fjernes Direktion: Louise Schmidt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-11-01 tilføjes Legale ejere: Svendsen Holding, Ørbæk ApS (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2017-11-01 fjernes Legale ejere: LS RIBE HOLDING ApS (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: E Christensens Vej 49-53, 7430 Ikast (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: E Christensens Vej 25, 7430 Ikast (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-12 tilføjes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2015-01-16)
Den 2015-01-11 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-01-16)
Den 2015-01-12 tilføjes Kontaktoplysninger: bm@carnet.dk (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2014-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: E Christensens Vej 25, 7430 Ikast (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2014-12-22 tilføjes Bestyrelse: Louise Schmidt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-22 tilføjes Direktion: Louise Schmidt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er handelsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-12-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-01-16)
Den 2014-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-22 tilføjes Legale ejere: LS RIBE HOLDING ApS, Sindico Group A/S (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2014-12-22 tilføjes Navne: DANSK OUTLET RIBE ApS (offentliggjort 2023-06-24)
Den 2014-12-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-12-22 tilføjes Revisor: Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2014-12-22 tilføjes Stiftere: Sindico Group A/S, LS RIBE HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med formanden for bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-06-24)
Den 2014-12-22 tilføjes Vedtægter: 2014-12-22 (offentliggjort 2023-06-24)
Den 2014-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-01-05)
Den 2014-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)