Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
ObligatoriskEmail | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Vedtægter | Revisor | ||||
Kapital | Formål | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2015-03-16 sletter virksomheden Ejerskaber: JW Partnership ApS. (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-10-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-10-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Husumgade 16, 2. th., 2200 København N (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-10-04 fjernes Direktion: Gustav Juhler (adm. dir) (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-10-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-10-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-12-19 (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-10-04 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-10-04 fjernes Legale ejere: Gustav Juhler (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-10-04 fjernes Navne: GJK HOLDING IVS (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-10-04 fjernes ObligatoriskEmail: gustav@juhler.com (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-10-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-10-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-10-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-10-04 fjernes Stiftere: Gustav Juhler (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-10-04 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-06-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2016-05-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2016-05-20 tilføjes Vedtægter: 2016-05-20 (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2016-05-20 fjernes Revisor: Lægård Revision Statsautoriseret revisionsfirma (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2016-02-07 tilføjes Revisor: Lægård Revision Statsautoriseret revisionsfirma (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2016-02-07 fjernes Revisor: TREKRONER REVISION A/S - GODKENDTE REVISORER (offentliggjort 2016-02-09)
Den 2015-12-02 tilføjes ObligatoriskEmail: gustav@juhler.com (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2015-09-25 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2015-09-24 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-09-25)
Den 2015-08-31 tilføjes Revisor: TREKRONER REVISION A/S - GODKENDTE REVISORER (offentliggjort 2016-02-09)
Den 2015-08-31 tilføjes Vedtægter: 2015-08-31 (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2015-04-15 fjernes Revisor: PIASTER REVISORERNE, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-07-21)
Den 2015-03-16 tilføjes Kapital (Kapital): 45.000,00 (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2015-03-16 tilføjes Vedtægter: 2015-03-16 (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2014-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Husumgade 16, 2. th., 2200 København N (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2014-12-19 tilføjes Direktion: Gustav Juhler (adm. dir) (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2014-12-19 tilføjes Formål: Administration og hermed forbundet virksomhed (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2014-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2014-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-12-19 (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2014-12-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-09-25)
Den 2014-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 35.000,00 (offentliggjort 2015-03-16)
Den 2014-12-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2014-12-19 tilføjes Legale ejere: Gustav Juhler (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2014-12-19 tilføjes Navne: GJK HOLDING IVS (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2014-12-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2014-12-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2014-12-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2014-12-19 tilføjes Revisor: PIASTER REVISORERNE, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-07-21)
Den 2014-12-19 tilføjes Stiftere: Gustav Juhler (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2014-12-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2014-12-19 tilføjes Vedtægter: 2014-12-19 (offentliggjort 2015-03-16)
Den 2014-12-19 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2014-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-10-04)