Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | ||||
xbrl | Vedtægter | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2022-04-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-04-11)
Den 2022-04-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-04-11)
Den 2022-04-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-04-11)
Den 2022-04-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Porsvej 2, 1., 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-04-11)
Den 2022-04-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2022-04-11)
Den 2022-04-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-12-23 (offentliggjort 2022-04-11)
Den 2022-04-08 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2022-04-11)
Den 2022-04-08 fjernes Kontaktoplysninger: tn@tn-udv.dk (offentliggjort 2022-04-11)
Den 2022-04-08 fjernes Legale ejere: AALBORG NORDHAVN ApS, EJENDOMSAKTIESELSKABET MAREN POPPES GÅRD (offentliggjort 2022-04-11)
Den 2022-04-08 fjernes Navne: Nordre Havnepromenade ApS (offentliggjort 2022-04-11)
Den 2022-04-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-04-11)
Den 2022-04-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-04-11)
Den 2022-04-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-04-11)
Den 2022-04-08 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-04-11)
Den 2022-04-08 fjernes Stiftere: EJENDOMSAKTIESELSKABET MAREN POPPES GÅRD (offentliggjort 2022-04-11)
Den 2022-04-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-04-11)
Den 2017-12-22 sletter virksomheden Ejerskaber: NOHAPRO Invest ApS. (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2021-08-31 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-04-11)
Den 2021-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-04-11)
Den 2021-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-08-31 fjernes Bestyrelse: Ole Klitgård Friis (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-08-31 fjernes Direktion: Jeppe Lynge Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-01-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Porsvej 2, 1., 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-04-11)
Den 2017-05-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Kong Christians Alle 43, 2., 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-02-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2015-09-17 tilføjes Legale ejere: AALBORG NORDHAVN ApS, EJENDOMSAKTIESELSKABET MAREN POPPES GÅRD (offentliggjort 2022-04-11)
Den 2015-09-16 fjernes Legale ejere: EJENDOMSAKTIESELSKABET MAREN POPPES GÅRD (offentliggjort 2015-09-23)
Den 2015-08-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kong Christians Alle 43, 2., 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2015-08-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestre Havnepromenade 5, 5., 9000 Aalborg (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2015-08-06 tilføjes Kontaktoplysninger: tn@tn-udv.dk (offentliggjort 2022-04-11)
Den 2015-08-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktionsmedlemmer i forening (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2015-08-03 tilføjes Bestyrelse: Carsten Raundahl (næstformand) (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2015-08-03 fjernes Bestyrelse: Malene Munk Friis (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-08-03 tilføjes Direktion: Torben Nielsen (direktør) (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2015-08-03 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2022-04-11)
Den 2015-08-02 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2015-08-01 tilføjes Navne: Nordre Havnepromenade ApS (offentliggjort 2022-04-11)
Den 2015-08-01 tilføjes Vedtægter: 2015-08-01 (offentliggjort 2022-04-11)
Den 2015-07-31 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET GRUNDTVIGSVEJ 27 ApS (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2014-12-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Havnepromenade 5, 5., 9000 Aalborg (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2014-12-23 tilføjes Bestyrelse: Malene Munk Friis (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-23 tilføjes Direktion: Jeppe Lynge Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i og drift af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2022-04-11)
Den 2014-12-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2022-04-11)
Den 2014-12-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-12-23 (offentliggjort 2022-04-11)
Den 2014-12-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2014-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-04-11)
Den 2014-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-04-11)
Den 2014-12-23 tilføjes Legale ejere: EJENDOMSAKTIESELSKABET MAREN POPPES GÅRD (offentliggjort 2015-09-23)
Den 2014-12-23 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET GRUNDTVIGSVEJ 27 ApS (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2014-12-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-04-11)
Den 2014-12-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-04-11)
Den 2014-12-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-04-11)
Den 2014-12-23 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-04-11)
Den 2014-12-23 tilføjes Stiftere: EJENDOMSAKTIESELSKABET MAREN POPPES GÅRD (offentliggjort 2022-04-11)
Den 2014-12-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af direktionen i forening med et medlem af bestyrelsen eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2014-12-23 tilføjes Vedtægter: 2014-12-23 (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2014-12-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-04-11)
Den 2014-12-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-31)