Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christian Boas Linde | 06.04.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kasper Grønnegaard | 14.02.2018 | 06.04.2021 | direktør |
Lars Vinther Petersen | 02.07.2015 | 14.02.2018 | direktør |
Michael Christiani Havemann | 02.07.2015 | 18.01.2016 | direktør |
Arjen Huijs | 23.12.2014 | 18.01.2016 | direktør |
Edwin Dick van der Reijden | 23.12.2014 | 02.07.2015 | direktør |
Leendert Burgers | 23.12.2014 | 02.07.2015 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Esben Pahuus Witt | 12.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Andreas Jensø Koustrup | 13.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Janne Paarup | 13.07.2023 | suppleant |
Christian Boas Linde | 06.04.2021 | formand |
Fredrik Olof Mossberg | 08.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Majvi Anja Wulff Christensen | 22.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
Bjarne Storm Rasmussen | 18.01.2016 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Spenner Carlsson | 18.02.2020 | 04.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Pieter Klaas Anne van Hooijdonk | 05.12.2019 | 18.02.2020 | næstformand |
George Johannes Schoof | 31.05.2019 | 08.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Mikael Mosekilde | 31.05.2019 | 22.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
Janne Paarup | 12.05.2017 | 12.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Pieter van Hooijdonk | 12.05.2017 | 05.12.2019 | næstformand |
Camilla Friis | 12.05.2017 | 31.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Pieter van Hooijdonk | 17.11.2016 | 11.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Allan Kristiansen | 20.09.2016 | 16.03.2023 | suppleant |
Jeppe Bodholdt Meier Nielsen | 20.09.2016 | 12.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Janne Paarup | 20.09.2016 | 11.05.2017 | suppleant |
Kasper Grønnegaard | 18.01.2016 | 06.04.2021 | formand |
Claire Ruth Arkinger Blackadder | 18.01.2016 | 12.05.2017 | næstformand |
Michael Christiani Havemann | 18.01.2016 | 17.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
Edit Safrankó | 18.01.2016 | 17.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
Lars Vinther Petersen | 18.01.2016 | 10.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
Jens Kaas Jørgensen | 18.01.2016 | 23.05.2016 | bestyrelsesmedlem |