Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revisor | ||||
Revision fravalgt | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Hovedbranche | Formål | Hvidhvask | Navne | ||||
Vedtægter | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllesvinget 18, 6705 Esbjerg Ø (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-04-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllesvinget 18, 6705 Esbjerg Ø (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2015-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: DANSK SKORSTENS TEKNIK A/S. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2022-06-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JYDSK HANDI SERVICE ApS. (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2023-07-03 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-07-03 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-04-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-04-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-04-17 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-04-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllesvinget 18, 6705 Esbjerg Ø (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2021-05-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllesvinget 18, 6705 Esbjerg Ø (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-02-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2018-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2018-03-10 tilføjes Formål: Selskabets hovedformål er at drive konsulentvirksomhed. Derudover er formålet på sigt at eje aktier og anparter, samt at foretage investering i fast ejendom og værdipapirer (offentliggjort 2018-03-10)
Den 2018-03-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-03-10)
Den 2018-03-08 tilføjes Navne: Thicon ApS (offentliggjort 2018-03-10)
Den 2018-03-07 fjernes Navne: JIMMY THIIM HOLDING ApS (offentliggjort 2018-03-10)
Den 2018-03-08 tilføjes Vedtægter: 2018-03-08 (offentliggjort 2018-03-10)
Den 2018-03-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2014-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllesvinget 18, 6705 Esbjerg Ø (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2014-12-22 tilføjes Direktion: Jimmy Thiim (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter, samt at foretage investering i fast ejendom og værdipapirer. (offentliggjort 2018-03-10)
Den 2014-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-12-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2014-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-22 tilføjes Legale ejere: Jimmy Thiim (offentliggjort 2015-01-26)
Den 2014-12-22 tilføjes Navne: JIMMY THIIM HOLDING ApS (offentliggjort 2018-03-10)
Den 2014-12-22 tilføjes Reelle ejere: Jimmy Thiim (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2014-12-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2014-12-22 tilføjes Stiftere: Jimmy Thiim (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-22 tilføjes Vedtægter: 2014-12-22 (offentliggjort 2018-03-10)
Den 2014-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-12-22)
Den 2014-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)