Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | xbrl | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2021-11-08 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-11-08 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-11-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Den Røde Plads 9, st., 7500 Holstebro (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-11-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-11-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-12-08 (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-11-08 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-11-08 fjernes Legale ejere: Karen Marie Germann (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-11-08 fjernes Navne: RESTAURANT DRP IVS (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-11-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-11-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-11-08 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-11-08 fjernes Stiftere: Aleksander Akimov (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-11-08 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-08-25 fjernes Direktion: Karen Marie Germann (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2020-09-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 tilføjes Direktion: Karen Marie Germann (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2017-05-31 fjernes Direktion: Aleksander Akimov (adm. dir) (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2017-05-31 tilføjes Vedtægter: 2017-05-31 (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2017-05-31 fjernes Bestyrelse: Bo Helleberg (bestyrelse) (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-08-29 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2015-08-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2015-06-15 tilføjes Legale ejere: Karen Marie Germann (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2014-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Den Røde Plads 9, st., 7500 Holstebro (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2014-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Den Røde Plads 9, st., 7500 Holstebro (offentliggjort 2014-12-22)
Den 2014-12-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed ved drift af restaurant. (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2014-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 24.000,00 (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2014-12-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2014-12-18 tilføjes Navne: RESTAURANT DRP IVS (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2014-12-17 fjernes Navne: RESTAURANT DRP IVS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2014-12-22)
Den 2014-12-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af et medlem af bestyrelsen eller af en direktør (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2014-12-18 tilføjes Vedtægter: 2014-12-18 (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2014-12-18 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2014-12-17 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2014-12-22)
Den 2014-12-08 tilføjes Bestyrelse: Bo Helleberg (bestyrelse) (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2014-12-08 tilføjes Direktion: Aleksander Akimov (adm. dir) (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2014-12-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2014-12-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-12-08 (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2014-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2014-12-07 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Den Røde Plads 9, st., 7500 Holstebro (offentliggjort 2014-12-22)
Den 2014-11-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2014-11-16 tilføjes Navne: RESTAURANT DRP IVS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2014-12-22)
Den 2014-11-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2014-11-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2014-11-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2014-11-16 tilføjes Stiftere: Aleksander Akimov (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2014-11-16 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2014-12-22)
Den 2014-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-02-09)