Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2021-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Rønnebærvej 54, 2840 Holte (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-25 fjernes Direktion: Palle Frost Jakobsen (direktion) (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-04-30 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-05-01 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-25 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-25 fjernes Legale ejere: K.A. Invest Holding Holte ApS (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-25 fjernes Navne: K.A.INVEST 2 ApS (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-25 fjernes Reelle ejere: Palle Frost Jakobsen (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-25 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-25 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-25 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-25 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-09-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-15 tilføjes Legale ejere: K.A. Invest Holding Holte ApS (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-01-15 fjernes Legale ejere: Palle Frost Jakobsen (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2019-09-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-01-09 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2015-01-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2014-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rønnebærvej 54, 2840 Holte (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2014-12-03 tilføjes Direktion: Palle Frost Jakobsen (direktion) (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2014-12-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er holding virksomhed. (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2014-12-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-04-30 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2014-12-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-05-01 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2014-12-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2014-12-03 tilføjes Legale ejere: Palle Frost Jakobsen (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2014-12-03 tilføjes Navne: K.A.INVEST 2 ApS (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2014-12-03 tilføjes Reelle ejere: Palle Frost Jakobsen (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2014-12-03 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2014-12-03 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2014-12-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2014-12-03 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2014-12-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2014-12-03 tilføjes Vedtægter: 2014-12-03 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2014-12-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2014-12-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-25)