Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Revisor | Navne | ||||
Vedtægter | Tegningsregel | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-20 fjernes Bestyrelse: Flemming Fallentin Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-08-28 tilføjes Bestyrelse: Rane Johansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2023-06-21 tilføjes Bestyrelse: Erik Harild Bløcher (næstformand) (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-21 fjernes Bestyrelse: René Björnsson (næstformand) (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-20 fjernes Bestyrelse: Erik Harild Bløcher (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-11 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2023-04-11 fjernes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2022-12-05 tilføjes Bestyrelse: René Björnsson (næstformand) (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2022-12-05 fjernes Bestyrelse: Jesper Pedersen (formand) (offentliggjort 2022-12-15)
Den 2022-12-04 fjernes Bestyrelse: Michael Korsholm Jørgensen (næstformand) (offentliggjort 2022-12-15)
Den 2022-11-16 tilføjes Bestyrelse: Michael Korsholm Jørgensen (næstformand) (offentliggjort 2022-12-15)
Den 2022-11-16 fjernes Bestyrelse: René Björnsson (næstformand) (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-15 fjernes Bestyrelse: Michael Korsholm Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-07-01 tilføjes Navne: VIOS.dk A/S (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-07-01 tilføjes Vedtægter: 2022-07-01 (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-06-30 fjernes Navne: IN-TV AARHUS A/S (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-05-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-14 fjernes Bestyrelse: Jacob Steen Plejdrup Mikkelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-01-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et bestyrelsesmedlem samt Selskabets direktør, eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2022-01-19 tilføjes Bestyrelse: Jacob Steen Plejdrup Mikkelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-01-18 fjernes Bestyrelse: Jesper Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-01-19 tilføjes Direktion: Michael Bent Jakobsen (direktør) (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2022-01-19 fjernes Direktion: Jesper Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-01-19 tilføjes Vedtægter: 2022-01-19 (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2021-05-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-08-20 tilføjes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2019-08-20 fjernes Revisor: Ri, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-08-29 tilføjes Bestyrelse: René Björnsson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2018-08-29 fjernes Bestyrelse: Sune Nabe Frederiksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-27 tilføjes Bestyrelse: Jacob Steen Plejdrup Mikkelsen (formand) (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2018-06-27 fjernes Bestyrelse: Anders Andersen (formand) (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-10-02 tilføjes Bestyrelse: Sune Nabe Frederiksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2015-10-02 fjernes Bestyrelse: Kim Kempf Falkenhard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-01-01 tilføjes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2014-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2014-12-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2014-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hans Hartvig Seedorffs Stræde 3-5, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2014-12-22)
Den 2014-12-22 tilføjes Bestyrelse: Kim Kempf Falkenhard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-22 tilføjes Direktion: Jesper Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive medlemsbutik til gavn for medlemmerne af Antenneforeningen Aarhus og øvrige aktiviteter til gavn for medlemmerne af Antenneforeningen Aarhus. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-12-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-22 tilføjes Legale ejere: AFAA Holding A/S (offentliggjort 2015-01-23)
Den 2014-12-22 tilføjes Navne: IN-TV AARHUS A/S (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2014-12-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-12-22 tilføjes Revisor: Ri, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2014-12-22 tilføjes Stiftere: AFAA Holding A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af (1) bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller Selskabets direktør, (2) Selskabets direktør i forening med to bestyrelsesmedlemmer, eller (3) af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2014-12-22 tilføjes Vedtægter: 2014-12-22 (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2014-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2014-12-22)
Den 2014-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)